Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Jens Hattel | 13.04.2015 | 13.12.2017 | adm. dir |
Peter Mikael Wirén | 10.05.2010 | 13.04.2015 | adm. dir |
Helene Rohde Chearnley O'Sullivan | 15.05.2008 | 10.05.2010 | adm. dir |
Lars Fruergaard | 20.11.2007 | 15.05.2008 | adm. dir |
Nils Christian Hilbard | 01.02.2006 | 20.11.2007 | direktion |
Lars Bøegh From | 30.06.2003 | 31.01.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Alice Drangsland Riise | 16.12.2016 | 22.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Flaathe Sveinung | 24.03.2015 | 22.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bagdat Celik | 24.03.2015 | 22.03.2017 | suppleant |
Kirsti Merete Frelsøy Aune | 24.03.2015 | 16.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Alice Drangsland Riise | 24.03.2015 | 15.12.2016 | suppleant |
Jens Heurlin | 29.08.2014 | 13.12.2017 | bestyrelse |
Frode Åsheim | 29.08.2014 | 13.12.2017 | bestyrelse |
Bo Einar Lohmann Nilsson | 23.04.2013 | 13.12.2017 | formand |
Peter Green | 22.05.2012 | 29.08.2014 | bestyrelse |
Øyvind Apelland | 14.03.2012 | 29.08.2014 | bestyrelse |
Mette Kamsvåg | 14.03.2012 | 29.08.2014 | næstformand |
Jesper Bramming | 08.12.2011 | 23.04.2013 | formand |
Thomas Bjørnstad | 20.12.2010 | 14.03.2012 | bestyrelse |
Rune Fjeldstad | 20.12.2010 | 08.12.2011 | formand |
Lars Fruergaard | 15.05.2008 | 04.05.2010 | bestyrelse |
Helene Rohde Chearnley O'Sullivan | 05.12.2007 | 15.05.2008 | bestyrelse |
Lotte Marianne Kolind Poulsen | 01.02.2006 | 20.12.2010 | bestyrelse |
Flemming Lauridsen Jensen | 01.02.2006 | 20.12.2010 | formand |
Benny Breinholst | 01.02.2006 | 04.05.2010 | bestyrelse |
Benny Breinholst | 09.01.2006 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Jørgen Dyhrberg | 29.09.2005 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Edith Holtermann Nielsen | 29.09.2005 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Michael Rasmussen | 25.04.2005 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Mogens Søndergaard | 25.04.2005 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Peter Lybecker | 25.04.2005 | 01.02.2006 | næstformand |
Christian Møller Christensen | 25.04.2005 | 09.01.2006 | bestyrelse |
Jeppe Christiansen | 25.04.2005 | 09.01.2006 | personlig_suppleant |
Hanne Kolind | 02.12.2004 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Lone Cardow | 29.09.2004 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Dorthe Glenhøj | 29.09.2004 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Tina Randlev Bramsen | 29.09.2004 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Lone Cardow | 29.09.2004 | 29.09.2004 | personlig_suppleant |
Sanna Kirsten Tønner Nielsen | 31.01.2004 | 02.12.2004 | bestyrelse |
Jesper Berg | 29.09.2003 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Klaus Walmod | 29.09.2003 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Bjarne Steen Petersen | 29.09.2003 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Birgit Nørgaard Auerbach | 29.09.2003 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Søren Bialik | 29.09.2003 | 29.09.2004 | bestyrelse |
Sanna Kirsten Tønner Nielsen | 29.09.2003 | 31.01.2004 | personlig_suppleant |
Carsten Andersen | 30.06.2003 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Jørn Kristian Jensen | 30.06.2003 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Svend Erik Kracht | 30.06.2003 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Jørgen Michael Klejnstrup | 30.06.2003 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Jacob Leth | 30.06.2003 | 01.02.2006 | bestyrelse |
Bruno Riis-Nielsen | 30.06.2003 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Bent Naur | 30.06.2003 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Knud Christensen | 30.06.2003 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Bjarne Riis | 30.06.2003 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Carsten Høegh | 30.06.2003 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Anders Christian Dam | 30.06.2003 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
Sven Erik Lystbæk | 30.06.2003 | 01.02.2006 | formand |
Leif Flemming Larsen | 30.06.2003 | 01.02.2006 | næstformand |
Peter Schütze | 30.06.2003 | 25.04.2005 | personlig_suppleant |
Claus Johansen | 30.06.2003 | 25.04.2005 | personlig_suppleant |
Rikke Skov Rasch | 30.06.2003 | 27.05.2004 | bestyrelse |