Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: BYGGERI OG SERVICE K/S. (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2019-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tågerupvej 15, 4682 Tureby (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Binavne: GARAGEFISKEN ApS, FINLOG FINSKE BJÆLKEHUSE ApS, FINLOG ApS, DANLAMEL FINANS ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Direktion: Stig Ørntoft (direktion) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-28 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: finlog@finlog.dk (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Legale ejere: Stig Ørntoft (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Navne: FAXE TØMRER- OG MURERFIRMA ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Reelle ejere: Stig Ørntoft (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Stiftere: Ernst Ulrik Bayer (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2015-07-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-07-30 tilføjes Vedtægter: 2015-07-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2015-07-30 fjernes Revisor: BJ Administration ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2014-07-04 tilføjes Navne: FAXE TØMRER- OG MURERFIRMA ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2014-07-03 fjernes Navne: TØMRERFIRMAET BYG GARANTI ApS (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2014-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Stig Ørntoft (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2014-07-04 tilføjes Vedtægter: 2014-07-04 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-26 tilføjes Revisor: BJ Administration ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2014-02-26 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-02 tilføjes Navne: TØMRERFIRMAET BYG GARANTI ApS (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2012-03-01 fjernes Navne: FINLOG FINSKE BJÆLKEHUSE ApS (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2012-03-02 fjernes Binavne: MHS SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-02 fjernes Direktion: Mickey Holm Sandberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-09 tilføjes Direktion: Mickey Holm Sandberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: finlog@finlog.dk (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2009-05-19 tilføjes Navne: FINLOG FINSKE BJÆLKEHUSE ApS (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-05-18 fjernes Navne: DANLAMEL FINANS ApS (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2009-05-19 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 fjernes Revisor: ALTERNATIV REVISION EBBE RAVN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-08-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tågerupvej 15, 4682 Tureby (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tågerupvej 15, 4682 Tureby (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2005-09-06 fjernes Direktion: Lars Møller Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tågerupvej 15, 4682 Tureby (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2005-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandhovedvej 6, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2004-03-09 tilføjes Navne: DANLAMEL FINANS ApS (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2004-03-08 fjernes Navne: DANLAMEL ApS (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2004-02-25 fjernes Binavne: PR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhovedvej 6, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2004-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 21, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-08-08)
Den 2004-02-18 tilføjes Direktion: Lars Møller Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 fjernes Direktion: Per Michael Riis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Revisor: ALTERNATIV REVISION EBBE RAVN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-12 fjernes Revisor: Ib Ferløv Schwensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 21, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-08-08)
Den 2003-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 34, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-02 tilføjes Direktion: Per Michael Riis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Direktion: Ernst Ulrik Bayer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-08-27)
Den 2003-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 34, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Binavne: PR ApS, MHS SERVICE ApS, GARAGEFISKEN ApS, FINLOG FINSKE BJÆLKEHUSE ApS, FINLOG ApS, DANLAMEL FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Direktion: Ernst Ulrik Bayer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-28 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Legale ejere: Stig Ørntoft (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Navne: DANLAMEL ApS (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2003-05-28 tilføjes Reelle ejere: Stig Ørntoft (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2003-05-28 tilføjes Revisor: Ib Ferløv Schwensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Stiftere: Ernst Ulrik Bayer (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)