Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mickey Holm Sandberg | 09.09.2009 | 02.03.2012 | direktion |
Stig Ørntoft | 18.02.2004 | 07.05.2019 | direktion |
Lars Møller Christensen | 18.02.2004 | 06.09.2005 | direktion |
Per Michael Riis | 02.07.2003 | 18.02.2004 | direktion |
Ernst Ulrik Bayer | 28.05.2003 | 02.07.2003 | direktion |