Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Danny Vangsted | 05.11.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Vangsted | 21.05.2003 | 05.11.2004 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helene Vangsted Hoffmann | 06.04.2010 | bestyrelse |
Brian Danny Vangsted | 05.11.2004 | bestyrelse |
Winnie Vangsted | 05.11.2004 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Vangsted | 21.10.2008 | 06.04.2010 | bestyrelse |
Niels Vangsted | 05.11.2004 | 21.10.2008 | bestyrelse |
Helene Vangsted Hoffmann | 05.11.2004 | 03.10.2005 | formand |