Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Flegmade 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-17 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 31.10.2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-17 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flegmade 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Flegmade 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 fjernes Bestyrelse: Bent Christensen Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 fjernes Direktion: Jens Christian Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Bestyrelse: Svend Erik Skovhus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Bestyrelse: Ole Kristian Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Direktion: Jens Christian Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Direktion: Ole Kristian Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-06 tilføjes Bestyrelse: Bent Christensen Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-06 fjernes Bestyrelse: Niels de Wolff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-07 tilføjes Bestyrelse: Ole Kristian Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-07 tilføjes Direktion: Ole Kristian Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-07 fjernes Direktion: Jens Christian Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Vedtægter: 2003-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flegmade 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2003-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-29 tilføjes Bestyrelse: Niels de Wolff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Direktion: Jens Christian Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 31.10.2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-28 fjernes Navne: SLP 11.754 A/S (offentliggjort 2003-07-03)
Den 2003-10-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-15 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Navne: SLP 11.754 A/S (offentliggjort 2003-07-03)
Den 2003-05-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)