Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Krogh Vogdrup | 12.02.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Holch Povlsen | 22.05.2017 | 12.02.2021 | direktør |
Jane Hagbarth Olsen | 11.04.2012 | 22.05.2017 | direktør |
Lau Henrik Sloth Kristensen | 11.04.2003 | 11.04.2012 | direktør |
Peter Morten Andreassen | 11.04.2003 | 11.04.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lise Kaae | 12.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Holch Povlsen | 12.02.2021 | formand |
Merete Bech Povlsen | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Kaae | 19.06.2017 | 11.02.2021 | formand |
Anders Holch Povlsen | 22.05.2017 | 11.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lise Kaae | 22.05.2017 | 18.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jane Hagbarth Olsen | 11.04.2012 | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Philip Søren Thorsen | 29.09.2006 | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Erik Houmann Christensen | 11.04.2003 | 22.05.2017 | formand |
Lau Henrik Sloth Kristensen | 11.04.2003 | 11.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Kornerup | 11.04.2003 | 29.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Steglich-Petersen | 11.04.2003 | 11.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Peter Morten Andreassen | 11.04.2003 | 11.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Lars Dalsgaard | 11.04.2003 | 11.04.2003 | bestyrelsesmedlem |