Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Ejendomsselskabet Lysbuen A/S (CVR 42505749) | NORMAL | 30.06.2021 |
FJORDEN 11 ApS (CVR 41079258) | NORMAL | 10.01.2020 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
UNITED INSURANCE AF 01.08.2011 A/S (CVR 33953062) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.08.2011 | 12.05.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Aktieselskabet af 24.8.2024 (CVR 45036804) | NORMAL | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 20.8.2024 (CVR 45037444) | NORMAL | 20.08.2024 | formand |
FIRSTFARMS A/S (CVR 28312504) | NORMAL | 16.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 15.04.2024 (CVR 44798999) | NORMAL | 16.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 1.7.2021 (CVR 42552747) | NORMAL | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
NOVOZYMES A/S (CVR 10007127) | NORMAL | 04.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
NINE UNITED SCANDINAVIA A/S (CVR 46481410) | NORMAL | 22.11.2023 | formand |
Pleo Technologies A/S (CVR 36538686) | NORMAL | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pleo Holding ApS (CVR 39114127) | NORMAL | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pleo Financial Services A/S (CVR 39155435) | NORMAL | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 2.6.2018 (CVR 39601923) | NORMAL | 07.10.2022 | formand |
PLS Salg A/S (CVR 43574175) | NORMAL | 03.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
PLS Udleje A/S (CVR 43574221) | NORMAL | 03.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 12.12.2020 (CVR 42031062) | NORMAL | 05.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 5. oktober 2020 (CVR 41758023) | NORMAL | 24.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Søminedepotet A/S (CVR 37756695) | NORMAL | 02.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 15.1.2021 (CVR 42068322) | NORMAL | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 10.8.2021 (CVR 42620459) | NORMAL | 11.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 1.9.2021 (CVR 44426358) | NORMAL | 10.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
PLS A/S (CVR 42554138) | NORMAL | 06.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 10.6.2021 (CVR 42514187) | NORMAL | 18.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Founderment A/S (CVR 42369551) | NORMAL | 18.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
The Football Collective A/S (CVR 42396109) | NORMAL | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 22.1.2021 (CVR 27439977) | NORMAL | 29.04.2021 | formand |
Aktieselskabet af 25.2.2021 (CVR 42198986) | NORMAL | 26.02.2021 | formand |
AAA UNITED A/S (CVR 32563872) | NORMAL | 12.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
MASTESKURENE A/S (CVR 27151639) | NORMAL | 12.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aplace A/S (CVR 40370749) | NORMAL | 12.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 25.1.2021 (CVR 42086746) | NORMAL | 25.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 5.11.2020 (CVR 41876735) | NORMAL | 16.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 30.10.2020 (CVR 41834536) | NORMAL | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 29.10.2020 (CVR 41834501) | NORMAL | 29.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Invest FWD A/S (CVR 40021841) | NORMAL | 25.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 20.3.2020 (CVR 41257369) | NORMAL | 24.03.2020 | formand |
VKR HOLDING A/S (CVR 30830415) | NORMAL | 19.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
FORESEEN FASHION A/S (CVR 36435135) | NORMAL | 27.01.2020 | formand |
Blackbird Air A/S (CVR 38019708) | NORMAL | 30.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Blackbird Crew ApS (CVR 38820486) | NORMAL | 30.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
BlackBird Maintenance ApS (CVR 40105565) | NORMAL | 30.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
6a A/S (CVR 40615660) | NORMAL | 21.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
United Law A/S (CVR 38726471) | NORMAL | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
&Aplace A/S (CVR 40370765) | NORMAL | 01.02.2019 | formand |
Aktieselskabet af 1.1.2019 (CVR 40202102) | NORMAL | 16.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet III af 26.11.2018 (CVR 39927438) | NORMAL | 07.01.2019 | formand |
Aktieselskabet af 19.11.2018 (CVR 40056440) | NORMAL | 27.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 2.7.2018 (CVR 39672774) | NORMAL | 26.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 12.6.2018 (CVR 39672960) | NORMAL | 26.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
BESTSELLER A/S (CVR 88216512) | NORMAL | 23.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
BYLIV ApS (CVR 35869603) | NORMAL | 26.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 1.3.2017 (CVR 38614193) | NORMAL | 28.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 1.2.2017 (CVR 38784382) | NORMAL | 21.04.2017 | formand |
Aktieselskabet af 1.12.2016 (CVR 38226258) | NORMAL | 12.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Brightfolk A/S (CVR 36963433) | NORMAL | 08.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
United Capital 2009 A/S (CVR 32565581) | NORMAL | 14.04.2015 | formand |
AKTIESELSKABET AF 5.5.2010 (CVR 32892337) | NORMAL | 14.04.2015 | formand |
AKTIESELSKABET AF 5.8.2013 (CVR 35410279) | NORMAL | 14.04.2015 | formand |
AKTIESELSKABET AF 9.1.2014 (CVR 35639977) | NORMAL | 14.04.2015 | formand |
AKTIESELSKABET AF 5.6.2014 (CVR 35868577) | NORMAL | 14.04.2015 | formand |
AKTIESELSKABET AF 17.9.2014 (CVR 36202726) | NORMAL | 14.04.2015 | formand |
UBsend A/S (CVR 36458577) | NORMAL | 10.12.2014 | formand |
NORMAL A/S (CVR 34883793) | NORMAL | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 1.8.1996 (CVR 33072147) | NORMAL | 30.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 (CVR 26332389) | NORMAL | 06.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
WHITEAWAY A/S (CVR 29780595) | NORMAL | 20.10.2023 | 08.04.2024 | næstformand |
&TRADITION A/S (CVR 18169304) | NORMAL | 01.09.2022 | 23.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
BLACKBIRD AIR CHARTER A/S (CVR 36417463) | OPLØST EFTER FUSION | 08.12.2021 | 24.03.2023 | formand |
BIANCO FOOTWEAR A/S (CVR 18912236) | NORMAL | 09.08.2021 | 15.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
CA'SHOTT A/S (CVR 30360192) | NORMAL | 09.08.2021 | 15.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 1.7.2021 (CVR 42552747) | NORMAL | 06.07.2021 | 28.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Founderment A/S (CVR 42369551) | NORMAL | 27.04.2021 | 17.05.2021 | formand |
CHR. HANSEN HOLDING A/S (CVR 28318677) | OPLØST EFTER FUSION | 25.11.2020 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anpartsselskabet IV af 26.11.2018 (CVR 40063633) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.2020 | 11.01.2021 | formand |
BLACKBIRD AIR CHARTER A/S (CVR 36417463) | OPLØST EFTER FUSION | 30.07.2019 | 07.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
CA'SHOTT A/S (CVR 30360192) | NORMAL | 22.03.2019 | 08.08.2021 | formand |
WHITEAWAY GROUP A/S (CVR 33767986) | NORMAL | 19.03.2019 | 08.04.2024 | næstformand |
Aplace A/S (CVR 40370749) | NORMAL | 01.02.2019 | 11.02.2021 | formand |
Aktieselskabet I af 26.11.2018 (CVR 39322706) | OPLØST EFTER FUSION | 07.01.2019 | 11.01.2021 | formand |
Aktieselskabet II af 26.11.2018 (CVR 39589613) | OPLØST EFTER FUSION | 07.01.2019 | 11.01.2021 | formand |
Aktieselskabet I af 26.11.2018 (CVR 39322706) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.2018 | 06.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet II af 26.11.2018 (CVR 39589613) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.2018 | 06.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet III af 26.11.2018 (CVR 39927438) | NORMAL | 26.11.2018 | 06.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 1.9.2021 (CVR 44426358) | NORMAL | 21.11.2018 | 09.08.2021 | formand |
MASTESKURENE A/S (CVR 27151639) | NORMAL | 19.06.2017 | 11.02.2021 | formand |
United Law A/S (CVR 38726471) | NORMAL | 19.06.2017 | 10.06.2019 | formand |
MASTESKURENE A/S (CVR 27151639) | NORMAL | 22.05.2017 | 18.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
SANDLAU IP HOLDING A/S (CVR 38374710) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.01.2017 | 11.01.2022 | formand |
JULIE SANDLAU A/S (CVR 26627435) | NORMAL | 26.01.2017 | 11.01.2022 | formand |
SANDLAU JEWELLERY A/S (CVR 37867489) | NORMAL | 26.01.2017 | 11.01.2022 | formand |
BIANCO FOOTWEAR A/S (CVR 18912236) | NORMAL | 02.02.2016 | 08.08.2021 | formand |
AM PIECES Retail A/S (CVR 36899107) | OPLØST EFTER FUSION | 20.05.2015 | 05.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 14.10.2012 (CVR 34722781) | OPLØST EFTER FUSION | 14.04.2015 | 09.08.2022 | formand |
UNION NINE A/S (CVR 36031824) | NORMAL | 14.04.2015 | 25.02.2022 | formand |
BESTSELLER LEASE MANAGEMENT A/S (CVR 19288390) | OPLØST EFTER FUSION | 14.04.2015 | 28.09.2020 | formand |
BESTSELLER Logistics A/S (CVR 33751605) | NORMAL | 14.04.2015 | 05.09.2018 | formand |
FORESEEN FASHION A/S (CVR 36435135) | NORMAL | 14.04.2015 | 05.09.2018 | formand |
BESTSELLER Stores A/S (CVR 35826548) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.04.2015 | 03.07.2018 | formand |
AKTIESELSKABET AF 26.11.2009 (CVR 32568653) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.04.2015 | 05.04.2017 | formand |
AKTIESELSKABET AF 24.9.2014 (CVR 36405619) | OPLØST EFTER FUSION | 14.04.2015 | 11.07.2016 | formand |
FORESEEN FASHION A/S (CVR 36435135) | NORMAL | 17.11.2014 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
BLACKBIRD AIR CHARTER A/S (CVR 36417463) | OPLØST EFTER FUSION | 28.10.2014 | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 24.9.2014 (CVR 36405619) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2014 | 13.04.2015 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 17.9.2014 (CVR 36202726) | NORMAL | 22.09.2014 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
WHITEAWAY A/S (CVR 29780595) | NORMAL | 02.09.2014 | 19.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
WHITEAWAY GROUP A/S (CVR 33767986) | NORMAL | 02.09.2014 | 18.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
MADSERVICE A/S (CVR 36039663) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.07.2014 | 27.03.2015 | formand |
UNION NINE A/S (CVR 36031824) | NORMAL | 01.07.2014 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 5.6.2014 (CVR 35868577) | NORMAL | 11.06.2014 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
BESTSELLER Stores A/S (CVR 35826548) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.04.2014 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 9.1.2014 (CVR 35639977) | NORMAL | 09.01.2014 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 5.8.2013 (CVR 35410279) | NORMAL | 05.08.2013 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
1.1.2016 A/S (CVR 35049436) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.02.2013 | 27.03.2015 | formand |
AKTIESELSKABET AF 14.10.2012 (CVR 34722781) | OPLØST EFTER FUSION | 14.10.2012 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 1.8.2007 (CVR 34623074) | OPLØST EFTER FUSION | 31.07.2012 | 07.09.2012 | bestyrelse |
UNITED INSURANCE AF 01.08.2011 A/S (CVR 33953062) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.08.2011 | 12.05.2020 | formand |
BESTSELLER Logistics A/S (CVR 33751605) | NORMAL | 24.05.2011 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 31.7.1996 (CVR 33072139) | OPLØST EFTER FUSION | 30.07.2010 | 24.06.2016 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 5.5.2010 (CVR 32892337) | NORMAL | 05.05.2010 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AAA UNITED DANMARK A/S (CVR 32775926) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.02.2010 | 01.02.2019 | formand |
BESTSELLER Stores Denmark A/S (CVR 29287511) | NORMAL | 15.02.2010 | 23.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 4.10.2012 (CVR 20635177) | OPLØST EFTER FUSION | 02.12.2009 | 24.06.2016 | bestyrelse |
BESTSELLER RETAIL A/S (CVR 30731999) | OPLØST EFTER FUSION | 02.12.2009 | 03.01.2014 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 26.11.2009 (CVR 32568653) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.11.2009 | 13.04.2015 | bestyrelse |
United Capital 2009 A/S (CVR 32565581) | NORMAL | 13.11.2009 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AAA UNITED A/S (CVR 32563872) | NORMAL | 11.11.2009 | 11.02.2021 | formand |
BESTSELLER LEASE MANAGEMENT A/S (CVR 19288390) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2009 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 17.11.2011 (CVR 31620171) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2009 | 09.07.2014 | bestyrelse |
MORTENSENS KAFFE, VEJLE A/S (CVR 28044119) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.05.2009 | 30.01.2011 | bestyrelse |
KAFFE HOLDING A/S (CVR 28987609) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.05.2009 | 30.01.2011 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Aktieselskabet af 24.8.2024 (CVR 45036804) | NORMAL | 26.08.2024 | direktør |
Anpartsselskabet af 7.11.2022 (CVR 42209783) | NORMAL | 04.11.2022 | direktør |
Aktieselskabet af 12.12.2020 (CVR 42031062) | NORMAL | 05.07.2022 | direktør |
Aktieselskabet af 10.8.2021 (CVR 42620459) | NORMAL | 11.08.2021 | adm. dir |
Aktieselskabet af 10.6.2021 (CVR 42514187) | NORMAL | 18.06.2021 | direktør |
The Football Collective A/S (CVR 42396109) | NORMAL | 10.05.2021 | direktør |
Anpartsselskabet I af 1.8.2020 (CVR 41572558) | NORMAL | 05.08.2020 | direktør |
Anpartsselskabet II af 1.8.2020 (CVR 41572663) | NORMAL | 05.08.2020 | direktør |
United Law A/S (CVR 38726471) | NORMAL | 11.06.2019 | adm. dir |
Aktieselskabet af 1.1.2019 (CVR 40202102) | NORMAL | 16.01.2019 | adm. dir |
Aktieselskabet af 19.11.2018 (CVR 40056440) | NORMAL | 27.11.2018 | direktør |
Aktieselskabet af 2.7.2018 (CVR 39672774) | NORMAL | 26.06.2018 | direktør |
Aktieselskabet af 12.6.2018 (CVR 39672960) | NORMAL | 26.06.2018 | direktør |
Hypezone ApS (CVR 39615770) | NORMAL | 30.05.2018 | direktør |
HEARTLAND A/S (CVR 28502370) | NORMAL | 08.06.2017 | adm. dir |
Aktieselskabet af 1.3.2017 (CVR 38614193) | NORMAL | 28.04.2017 | direktør |
Aktieselskabet af 1.12.2016 (CVR 38226258) | NORMAL | 01.12.2016 | direktør |
Brightfolk A/S (CVR 36963433) | NORMAL | 08.07.2015 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Anpartsselskabet af 1.8.2023 (CVR 43654969) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.2023 | 10.06.2024 | adm. dir |
Aktieselskabet af 1.7.2021 (CVR 42552747) | NORMAL | 06.07.2021 | 28.09.2022 | direktør |
PLS A/S (CVR 42554138) | NORMAL | 06.07.2021 | 24.01.2022 | direktør |
Anpartsselskabet IV af 26.11.2018 (CVR 40063633) | OPLØST EFTER FUSION | 29.01.2020 | 19.02.2020 | direktør |
Ejendomsselskabet Søminedepotet A/S (CVR 37756695) | NORMAL | 26.06.2018 | 02.12.2021 | adm. dir |
Aktieselskabet af 2.6.2018 (CVR 39601923) | NORMAL | 29.05.2018 | 07.10.2022 | direktør |
AM PIECES Retail A/S (CVR 36899107) | OPLØST EFTER FUSION | 20.05.2015 | 01.06.2015 | direktør |
FORESEEN FASHION A/S (CVR 36435135) | NORMAL | 17.11.2014 | 14.04.2015 | direktør |
AKTIESELSKABET AF 24.9.2014 (CVR 36405619) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2014 | 14.04.2015 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 17.9.2014 (CVR 36202726) | NORMAL | 22.09.2014 | 14.04.2015 | direktør |
UNION NINE A/S (CVR 36031824) | NORMAL | 01.07.2014 | 14.04.2015 | direktør |
AKTIESELSKABET AF 5.6.2014 (CVR 35868577) | NORMAL | 11.06.2014 | 14.04.2015 | adm. dir |
BESTSELLER Stores A/S (CVR 35826548) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.04.2014 | 14.04.2015 | adm. dir |
AKTIESELSKABET AF 9.1.2014 (CVR 35639977) | NORMAL | 09.01.2014 | 14.04.2015 | adm. dir |
AKTIESELSKABET AF 5.8.2013 (CVR 35410279) | NORMAL | 05.08.2013 | 14.04.2015 | direktør |
AKTIESELSKABET AF 14.10.2012 (CVR 34722781) | OPLØST EFTER FUSION | 14.10.2012 | 14.04.2015 | adm. dir |
AKTIESELSKABET AF 1.8.2007 (CVR 34623074) | OPLØST EFTER FUSION | 31.07.2012 | 07.09.2012 | direktion |
VILA STORES A/S (CVR 26705606) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.05.2011 | 22.11.2017 | adm. dir |
BESTSELLER Logistics A/S (CVR 33751605) | NORMAL | 24.05.2011 | 14.04.2015 | adm. dir |
AKTIESELSKABET AF 5.5.2010 (CVR 32892337) | NORMAL | 05.05.2010 | 14.04.2015 | direktør |
AKTIESELSKABET AF 26.11.2009 (CVR 32568653) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.11.2009 | 14.04.2015 | direktion |
United Capital 2009 A/S (CVR 32565581) | NORMAL | 13.11.2009 | 14.04.2015 | direktør |
BESTSELLER LEASE MANAGEMENT A/S (CVR 19288390) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2009 | 14.04.2015 | direktør |
AKTIESELSKABET AF 17.11.2011 (CVR 31620171) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2009 | 09.07.2014 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lise Kaae | 0 % | 0 % | 1,80 % | 1,80 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lise Kaae (antal: 111) | 84 | 2 | 23 | 2 |
Pct. | 76 % | 2 % | 21 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lise Kaae (antal: 178) | 128 | 43 | 4 | 3 |
Pct. | 72 % | 24 % | 2 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |