Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche |
Den 2005-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-27 fjernes Navne: ATINEC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Stiftere: Søren Kragh, Morten Zilmer, Mogens Cash Balsby, Asger Munk Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-20 fjernes Bestyrelse: Søren Kragh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-20 fjernes Direktion: Mogens Cash Balsby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Bestyrelse: Mark De Souza (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Bestyrelse: Morten Zilmer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og ved handel, leasing og finansiering, samt at drive anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 156.250,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Vedtægter: 2003-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Bestyrelse: Morten Zilmer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-09 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af computere og andet it-udstyr (offentliggjort 2003-05-20)
Den 2003-06-10 tilføjes Navne: ATINEC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-09 fjernes Navne: ATINEC ApS (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-06-09 fjernes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-05-20)
Den 2003-05-01 tilføjes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-05-20)
Den 2003-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-26 tilføjes Bestyrelse: Søren Kragh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Direktion: Mogens Cash Balsby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af computere og andet it-udstyr (offentliggjort 2003-05-20)
Den 2003-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Navne: ATINEC ApS (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Stiftere: Søren Kragh, Morten Zilmer, Mogens Cash Balsby, Asger Munk Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)