Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Cash Balsby | 26.04.2003 | 20.08.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark De Souza | 10.12.2003 | 20.08.2005 | formand |
Asger Munk Nielsen | 10.06.2003 | 20.08.2005 | bestyrelse |
Morten Zilmer | 10.06.2003 | 10.12.2003 | formand |
Mogens Cash Balsby | 26.04.2003 | 20.08.2005 | bestyrelse |
Søren Kragh | 26.04.2003 | 20.08.2005 | bestyrelse |