Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Hjortshøj Madsen | 06.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans-Martin Hjortshøj Madsen | 18.11.2013 | 06.01.2022 | direktør |
Kim Weihlsbach Jørgensen | 05.12.2012 | 18.11.2013 | direktør |
Niels Rode-Jepsen | 27.05.2003 | 05.12.2012 | direktør |
Steen Schierbeck | 01.04.2003 | 27.05.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Hjortshøj Madsen | 06.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Lindberg Hellum Kyvsgaard | 06.01.2022 | formand |
Søren Dahlsgaard Schmidt | 18.11.2013 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans-Martin Hjortshøj Madsen | 18.11.2013 | 06.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kyvsgaard | 21.05.2004 | 06.01.2022 | formand |
Erik Rasmus Vinter | 27.05.2003 | 21.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Pedersen | 27.05.2003 | 21.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Niels Engell | 27.05.2003 | 21.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Helge Terkel Beyerholm Pedersen | 27.05.2003 | 21.05.2004 | formand |
Steen Schierbeck | 01.04.2003 | 27.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Britta Madsen | 01.04.2003 | 27.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Vera Lykkesborg Petersen | 01.04.2003 | 27.05.2003 | bestyrelsesmedlem |