Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MP98 ApS (CVR 21441996) | NORMAL | 03.12.1998 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SELSKABET AF 2. OKTOBER 2007 ApS (CVR 28290136) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.12.2004 | 17.02.2012 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PVU 2017 A/S (CVR 89638917) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2008 | 31.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET KROSVINGET SKIBBY A/S (CVR 27088538) | NORMAL | 27.05.2003 | 21.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
B & E EJENDOMME ApS (CVR 34162514) | NORMAL | 17.02.2001 | 12.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
EGELUNDEN A/S (CVR 25448669) | NORMAL | 04.04.2000 | 26.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
T-INVEST AF 1/10 2000 A/S (CVR 21148199) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.12.1998 | 01.05.2001 | formand |
HELBO HOLDING A/S (CVR 21309877) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1998 | 12.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
GA2014 ApS (CVR 14682139) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1990 | 27.04.1998 | formand |
TELE & DATA A/S (CVR 13857083) | NORMAL | 01.01.1990 | 13.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
HTP CONSULTING ApS (CVR 13117101) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1989 | 31.12.1996 | bestyrelse |
EL-INSTALLATØRFIRMAET K. BRUN A/S (CVR 13116083) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1989 | 01.07.1992 | bestyrelse |
ANGAR HOLDING DK ApS (CVR 10842107) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.02.1987 | 29.08.2002 | formand |
THORSTEDLUND A/S (CVR 78645717) | OPLØST EFTER FUSION | 28.03.1985 | 03.01.1989 | bestyrelse |
MUNKHOLMVEJ A/S (CVR 50788652) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1983 | 21.04.1999 | bestyrelse |
I & C ELECTRONIC 1983 A/S (CVR 71303810) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.1982 | 01.07.1992 | bestyrelse |
EL-FIRMAET BINZER & CO. A/S (CVR 71026817) | OPLØST EFTER FUSION | 06.05.1982 | 05.05.1998 | formand |
B & E CONSULT. RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED A/S (CVR 86654113) | OPLØST EFTER FUSION | 02.04.1979 | 12.01.2005 | bestyrelse |
B & E ENTREPRISEMANAGEMENT ApS (CVR 24237729) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.04.1979 | 10.09.1999 | formand |
H. HELBO HANSEN,KØBENHAVN A/S (CVR 86653915) | OPLØST EFTER FUSION | 02.04.1979 | 05.05.1998 | bestyrelse |
B & EMK A/S (CVR 24160815) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.12.1976 | 12.01.2005 | bestyrelse |
H. HELBO HANSEN A/S (CVR 49632916) | OPLØST EFTER FUSION | 17.07.1974 | 12.06.2002 | bestyrelse |
CISS DEVELOPMENT A/S (CVR 24282511) | TVANGSOPLØST | 14.03.1961 | 06.11.1997 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MP98 ApS (CVR 21441996) | NORMAL | 03.12.1998 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SELSKABET AF 2. OKTOBER 2007 ApS (CVR 28290136) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.12.2004 | 17.02.2012 | direktion |
MOERNI ApS (CVR 26293960) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.2001 | 24.07.2009 | direktion |
EGELUNDEN A/S (CVR 25448669) | NORMAL | 04.04.2000 | 04.04.2000 | direktør |
MUNKHOLMVEJ A/S (CVR 50788652) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1983 | 21.04.1999 | direktion |
B & EMK A/S (CVR 24160815) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.12.1976 | 11.05.1999 | direktion |
H. HELBO HANSEN A/S (CVR 49632916) | OPLØST EFTER FUSION | 17.07.1974 | 14.12.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mogens Pedersen | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 10,71 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mogens Pedersen (antal: 28) | 5 | 3 | 16 | 4 |
Pct. | 18 % | 11 % | 57 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mogens Pedersen (antal: 35) | 21 | 8 | 4 | 2 |
Pct. | 60 % | 23 % | 11 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |