Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gårsdalvej 15, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-09 fjernes Bestyrelse: Peder Vestergaard Hellerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Direktion: Peder Vestergaard Hellerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-09 fjernes Navne: VESTERMARKENS ENTREPRENØR A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Stiftere: PEDER HELLERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for entreprenørbranchen og i forbindelse hermed stående opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Vedtægter: 2011-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Binavne: VESTERMARKENS MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-24 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-16 tilføjes Navne: VESTERMARKENS ENTREPRENØR A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-03-15 fjernes Navne: VESTERMARKENS MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-02 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-07 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Jørn Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale (offentliggjort 2003-03-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-23 tilføjes Bestyrelse: Susanne Lilian Grinvalds Hellerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Bestyrelse: Jette Tougaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gårsdalvej 15, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Bestyrelse: Jette Tougaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Binavne: VESTERMARKENS MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Direktion: Peder Vestergaard Hellerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale (offentliggjort 2003-03-19)
Den 2003-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Navne: VESTERMARKENS MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2003-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Stiftere: PEDER HELLERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)