Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Andreasen | 21.07.2004 | 20.06.2007 | direktion |
Christl Zille Jensen | 26.01.2004 | 01.07.2004 | direktion |
Michael Joachim Raaberg | 09.09.2003 | 26.01.2004 | direktion |
Anne Marie Nygaard | 14.03.2003 | 09.09.2003 | direktion |
Kim Madsen | 06.02.2003 | 14.03.2003 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Frederik Andreasen | 16.11.2004 | 20.06.2007 | bestyrelse |
Michael Andreasen | 21.07.2004 | 20.06.2007 | bestyrelse |
Jesper Frøslev-Jørgensen | 21.07.2004 | 16.11.2004 | formand |
Niels Anker Rasmussen | 07.10.2003 | 20.06.2007 | bestyrelse |
Michael Joachim Raaberg | 14.03.2003 | 26.01.2004 | bestyrelse |
Gert Raaberg | 14.03.2003 | 07.10.2003 | bestyrelse |
Kim Madsen | 06.02.2003 | 14.03.2003 | bestyrelse |
Helle Garde Carlsen | 06.02.2003 | 14.03.2003 | bestyrelse |
Annemette Heller | 06.02.2003 | 14.03.2003 | formand |