Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 1, 1471 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 fjernes Navne: MIMICO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2003-04-08)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Bestyrelse: Niels Anker Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Direktion: Michael Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 1, 1471 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 102, 1. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Vedtægter: 2005-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 102, 1. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 19, 5., 1600 København V (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2005-04-20 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 19, 5., 1600 København V (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2005-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 2, 4. tv., 1552 København V (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2004-11-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Frederik Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 fjernes Bestyrelse: Jesper Frøslev-Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Frøslev-Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-21 tilføjes Direktion: Michael Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 fjernes Direktion: Christl Zille Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Kirst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 2, 4. tv., 1552 København V (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2004-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stestrup Bjærg 21, 4360 Kirke Eskilstrup (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2004-02-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Kirst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 fjernes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Direktion: Christl Zille Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 fjernes Direktion: Michael Joachim Raaberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 fjernes Bestyrelse: Michael Joachim Raaberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Bestyrelse: Niels Anker Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 fjernes Bestyrelse: Gert Raaberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-09 tilføjes Direktion: Michael Joachim Raaberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-09 fjernes Direktion: Anne Marie Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stestrup Bjærg 21, 4360 Kirke Eskilstrup (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2003-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-14 tilføjes Bestyrelse: Gert Raaberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Direktion: Anne Marie Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Navne: MIMICO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-13 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2504 (offentliggjort 2003-02-11)
Den 2003-03-14 tilføjes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-06 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2003-04-08)
Den 2003-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2504 (offentliggjort 2003-02-11)
Den 2003-02-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)