Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Hilbert Overbye | 15.02.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bøgebjerg Snedker | 10.02.2012 | 15.02.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bøgebjerg Snedker | 15.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Hau Hansen | 15.02.2018 | formand |
Ove Roland Petersen | 10.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Hau Hansen | 10.04.2012 | 14.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hilbert Overbye | 10.02.2012 | 15.02.2018 | formand |