Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HOPOS ApS (CVR 42611190) | NORMAL | 16.08.2021 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
OVERBYE HOLDING, AALBORG ApS (CVR 36461136) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.12.2014 | 13.03.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HMF GROUP A/S (CVR 33639317) | NORMAL | 01.02.2024 | formand |
Ejendomsselskabet Oddervej 200 ApS (CVR 43724673) | NORMAL | 01.02.2024 | formand |
TRIER INDUSTRIES A/S (CVR 35048324) | NORMAL | 30.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Oddervej 200 ApS (CVR 43724673) | NORMAL | 15.12.2022 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
SKIOLD JYDEN CHINA HOLDING A/S (CVR 38151827) | NORMAL | 16.05.2022 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
LANDMECO A/S (CVR 89524113) | NORMAL | 03.02.2021 | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Skiold Holding A/S (CVR 39084279) | NORMAL | 02.02.2021 | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
SKIOLD JYDEN A/S (CVR 28697570) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.2021 | 06.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
HMF GROUP A/S (CVR 33639317) | NORMAL | 22.01.2021 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
HØJBJERG MASKINFABRIK A/S (CVR 43969315) | OPLØST EFTER FUSION | 22.01.2021 | 20.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG BETRIEB K/S (CVR 30081366) | SLETTET | 12.06.2019 | 28.06.2024 | suppleant |
K/S GUGVEJ 124, AALBORG (CVR 26924324) | NORMAL | 10.02.2012 | 15.02.2018 | formand |
KOMPL. PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG ApS (CVR 30071360) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2007 | 06.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET AALBORG ApS (CVR 26908752) | NORMAL | 01.07.2003 | 10.03.2014 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NORDMARK MASKINFABRIK A/S (CVR 26632773) | NORMAL | 19.08.2024 | adm. dir |
Nordmark Coating A/S (CVR 33877285) | NORMAL | 19.08.2024 | adm. dir |
Nordmark Properties ApS (CVR 38319116) | NORMAL | 19.08.2024 | adm. dir |
Nordmark Group Holding ApS (CVR 43051180) | NORMAL | 19.08.2024 | adm. dir |
Nordmark Group ApS (CVR 43051458) | NORMAL | 19.08.2024 | adm. dir |
Nordmark Coating Cuxhaven Properties ApS (CVR 44742640) | NORMAL | 19.08.2024 | adm. dir |
HOPOS ApS (CVR 42611190) | NORMAL | 16.08.2021 | direktør |
K/S GUGVEJ 124, AALBORG (CVR 26924324) | NORMAL | 15.02.2018 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET AALBORG ApS (CVR 26908752) | NORMAL | 10.03.2014 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OVERBYE HOLDING, AALBORG ApS (CVR 36461136) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.12.2014 | 13.03.2019 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Hilbert Overbye | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henrik Hilbert Overbye (antal: 20) | 15 | 0 | 3 | 2 |
Pct. | 75 % | 0 % | 15 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Hilbert Overbye (antal: 28) | 14 | 10 | 2 | 2 |
Pct. | 50 % | 36 % | 7 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |