Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Binavne | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S KNUDEVEJEN 3,VEJEN. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Hjulmagervej m.fl.. (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Hjulmagervej m.fl. ApS. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2020-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Tornhøj A/S. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØM - Skødstrupgård A/S. (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Gudenå A/S. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2021-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØM - Hinnerup Bakker A/S. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: SØM - Hinnerup Bakketop A/S. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kanalhusene Holding ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2022-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Strandhaven A/S. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2023-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØM - Hinnerup Bakketop Holding A/S. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-04 tilføjes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-03-03 fjernes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Sloth Nielsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Thomas Sloth Nielsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 tilføjes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-01-06 tilføjes Reelle ejere: Thomas Sloth Nielsen, Rasmus Sloth Nielsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-01-06 fjernes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-01-05 fjernes Reelle ejere: Thomas Sloth Nielsen, Rasmus Sloth Nielsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-08 tilføjes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2021-01-07 fjernes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-10-13 tilføjes Legale ejere: SSN INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-10-12 fjernes Legale ejere: SSN INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-10-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-10-12 fjernes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 tilføjes Binavne: SN Ejendomme A/S, SN Bolig A/S (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-05 fjernes Binavne: SN VEJDESIGN A/S, SN EJENDOMSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-17 tilføjes Vedtægter: 2020-01-17 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronkærgårdsvej 35, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 6, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-04 tilføjes Bestyrelse: Søren Sloth (formand) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-04 fjernes Bestyrelse: Holger Johan Sloth Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Sloth Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-04 tilføjes Direktion: Thomas Sloth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-04 fjernes Direktion: Holger Johan Sloth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Sloth Nielsen, Rasmus Sloth Nielsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-11-15 fjernes Reelle ejere: Holger Johan Sloth Nielsen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-14 fjernes Reelle ejere: Thomas Sloth Nielsen, Rasmus Sloth Nielsen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-10 tilføjes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-11-09 fjernes Reelle ejere: Søren Sloth (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-11-10 tilføjes Legale ejere: SSN INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-11-09 fjernes Legale ejere: SSN INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 6, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2015-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tågelundvej 11, 6040 Egtved (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2013-12-27 tilføjes Direktion: Søren Sloth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2013-01-17 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-25 fjernes Direktion: Søren Sloth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-03 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed indenfor erhvervelse, drift og udvikling af fast ejendom samt dermed beslægtet erhvervsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2011-08-01 tilføjes Vedtægter: 2011-08-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2010-05-30 tilføjes Direktion: Søren Sloth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-30 fjernes Bestyrelse: Søren Sloth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-12-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tågelundvej 11, 6040 Egtved (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tågelundvej 11, 6040 Egtved (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tågelundvej 11, 6040 Egtved (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2004-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 6, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 fjernes Revisor: Ryan Rahbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 6, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-26 tilføjes Bestyrelse: Søren Sloth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-26 tilføjes Binavne: SN VEJDESIGN A/S, SN EJENDOMSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2002-09-26 tilføjes Direktion: Holger Johan Sloth Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-12-12)
Den 2002-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Legale ejere: SSN INVEST ApS, HJSN INVEST ApS, RSN INVEST ApS, TSN INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2002-09-26 tilføjes Navne: SN INVEST A/S (offentliggjort 2002-09-26)
Den 2002-09-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Sloth, Thomas Sloth Nielsen, Rasmus Sloth Nielsen, Holger Johan Sloth Nielsen (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2002-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-09-26 tilføjes Revisor: Ryan Rahbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Stiftere: TSN INVEST ApS, SSN INVEST ApS, RSN INVEST ApS, HJSN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-09-26)
Den 2002-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)