Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Sloth Nielsen | 04.06.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Sloth | 27.12.2013 | 04.06.2019 | direktør |
Søren Sloth | 30.05.2010 | 25.09.2012 | direktør |
Holger Johan Sloth Nielsen | 26.09.2002 | 04.06.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Sloth Nielsen | 04.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Sloth | 04.06.2019 | formand |
Rasmus Sloth Nielsen | 26.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Holger Johan Sloth Nielsen | 26.09.2002 | 04.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Sloth Nielsen | 26.09.2002 | 03.06.2019 | formand |
Søren Sloth | 26.09.2002 | 30.05.2010 | bestyrelsesmedlem |