Sektion (alle) | |||||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
xbrl | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 tilføjes Hjemmeside: www.leadershiftcognito.com (offentliggjort 2024-06-22)
Den 2024-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ms@leadershiftcognito.com (offentliggjort 2024-06-22)
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gamle Carlsberg Vej 16, 1799 København V (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Binavne: RIGÉT A/S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 tilføjes Navne: Leadershift Cognito A/S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-02 fjernes Navne: RIGÉT A/S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 tilføjes Vedtægter: 2024-06-03 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 tilføjes Bestyrelse: John Rohde (formand) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 fjernes Bestyrelse: Torben Bjørn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 tilføjes Direktion: Mads Morten From Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 fjernes Direktion: Peter Balstrup Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 tilføjes Legale ejere: HAPPY DAYS ApS, SKOVSGAARD INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 fjernes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Morten From Skovsgaard, John Rohde, Frank Ærsøe Ewert (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Peter Balstrup Hansen (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Niklas Tullberg Hoff (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-31 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-31 tilføjes Vedtægter: 2024-01-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-09-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-09-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2022-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 1., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-09-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: Marianne Ehlers Holding ApS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Balstrup Hansen (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2018-07-01 fjernes Bestyrelse: Marianne Benedikte Nyeland Ehlers (formand) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Peter Balstrup Hansen (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-12 tilføjes Navne: RIGÉT A/S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-03-11 fjernes Navne: RIGET A/S (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-12 tilføjes Vedtægter: 2018-03-12 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: Marianne Horsebøg ApS, JYSKE BANK A/S (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Balstrup Hansen (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2017-07-01 fjernes Bestyrelse: Marianne Horsebøg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 fjernes Reelle ejere: Peter Balstrup Hansen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-02 tilføjes Bestyrelse: Marianne Benedikte Nyeland Ehlers (formand) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2016-09-02 fjernes Bestyrelse: Jan Reckeweg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS, Marianne Ehlers Holding ApS (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Balstrup Hansen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-30 fjernes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Bestyrelse: Marianne Horsebøg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS, Marianne Horsebøg ApS, JYSKE BANK A/S (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS, JR MANAGEMENT A/S, K. WARMING ApS (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-09-04 tilføjes Legale ejere: K. WARMING ApS (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: PETER BALSTRUP HOLDING ApS, JR MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 1., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2010-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 2, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-13 tilføjes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2010-08-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med etablering af faglige netværk, undervisning, konsuletvirksomhed, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller to bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2009-10-28 tilføjes Vedtægter: 2009-10-28 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-27 tilføjes Bestyrelse: Jan Reckeweg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 fjernes Bestyrelse: Flemming Løvenhardt Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 fjernes Direktion: Jan Reckeweg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-31 tilføjes Direktion: Jan Reckeweg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-31 fjernes Bestyrelse: Peter Balstrup Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 2, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 2, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Balstrup Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-20 tilføjes Bestyrelse: Flemming Løvenhardt Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-20 fjernes Bestyrelse: Svend Flemming Riget (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 2, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 tilføjes Bestyrelse: Svend Flemming Riget (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-02 tilføjes Binavne: VÆRDINETVÆRK I DANMARK A/S, SELSKAB FOR VÆRDINETVÆRK A/S, INSTITUT FOR VÆRDINETVÆRK A/S, DANSK SELSKAB FOR VÆRDINETVÆRK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 505.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Navne: RIGET A/S (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2002-09-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2002-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-09-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Stiftere: Jan Reckeweg, Flemming Løvenhardt Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-10-08)
Den 2002-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)