Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jimmy Cens(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Pihl Tömörkényi(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mike Steen Hansen(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 1,72 % | 3,45 % | 3,45 % | 13,79 % |
Pct. | 1,45 % | 2,92 % | 2,92 % | 11,65 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Leth Bach(virk.: 11) | 18,18 % | 18,18 % | 27,27 % | 36,36 % |
Christian Peder Dam Kofoed(virk.: 23) | 4,35 % | 4,35 % | 8,70 % | 30,43 % |
Bent Kämpf Hansen(virk.: 7) | 0 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Anders Scheel Frederiksen(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,03 % |
Walther Heinz Rebernik(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karsten Aabrink(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 13,04 % |
Carl Flemming Rasmussen(virk.: 14) | 7,14 % | 7,14 % | 14,29 % | 28,57 % |
Anders Sindal Kjøge(virk.: 25) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,68 % | 3,36 % | 5,37 % | 13,42 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Pihl Tömörkényi | 01.01.2007 | Enighedsvej 25, 2600 Glostrup |
Jimmy Cens | 01.01.2007 | Hjortevænget 16, 3450 Allerød |
Mike Steen Hansen | 01.09.2020 | Kløvervang 40, 2970 Hørsholm |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Sindal Kjøge | 01.01.2007 | Bukkeballevej 9C, 2960 Rungsted Kyst |
Christian Peder Dam Kofoed | 22.08.2008 | Duevej 6, 3450 Allerød |
Carl Flemming Rasmussen | 24.06.2013 | Birgitsvej 16, 2880 Bagsværd |
Anders Scheel Frederiksen | ||
Karsten Aabrink | 06.03.2021 | Rungstedvej 109, 2960 Rungsted Kyst |
Anders Leth Bach | ||
Walther Heinz Rebernik | 30.09.2022 | Kochsvej 17, 1812 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
APJ EL ANLÆG A/S | 26764238 | NORMAL | El-installation (432100) |
APJ El Holding A/S | 37836109 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CENS INVEST ApS | 27355692 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PEJI INVEST ApS | 35393633 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
TöMöRKENYI INVEST ApS | 27355714 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.10.2006 | 7,76 (km) | Hadsundvej 12, 2610 Rødovre | Vallensbækvej 47, 2605 Brøndby |
27.09.2016 | 12,68 (km) | Vallensbækvej 47, 2605 Brøndby | Generatorvej 29, 2860 Søborg |
APJ EL ANLÆG A/S. |
Sidst opdateret den 08.07.2003 og angivet som gældende fra 12.05.2003 (7817 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Apitzsch Holding ApS | 37513229 |
APJ ApS | 20794178 |
APJ Biler ApS | 43775510 |
AP JBS | 44269937 |
APJ EL ANLÆG A/S | 26764238 |
APJ El Holding A/S | 37836109 |
APJM Holding ApS | 42039209 |
APJ Murer og konsulentfirma | 35743170 |
APJ Music v/Anders Ponsaing | 30154177 |
APJ Møbler ApS | 38166077 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Cens(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Pihl Tömörkényi(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mike Steen Hansen(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 27 | 0 | 0 | 8 | 19 | 6 |
Pct. | 49 % | 0 % | 0 % | 11 % | 30 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Leth Bach(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Christian Peder Dam Kofoed(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Bent Kämpf Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Anders Scheel Frederiksen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
Walther Heinz Rebernik(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Karsten Aabrink(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Carl Flemming Rasmussen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Anders Sindal Kjøge(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sum | 35 | 0 | 0 | 8 | 21 | 7 |
Pct. | 50 % | 0 % | 1 % | 13 % | 29 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jimmy Cens(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 5 | 0 | 5 |
Peter Pihl Tömörkényi(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 6 | 3 | 1 | 6 |
Mike Steen Hansen(virk.: 60) Bestyrelsesmedlem | 61 | 4 | 3 | 13 |
Sum | 71 | 12 | 4 | 24 |
Pct. | 64 % | 11 % | 4 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Leth Bach(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 9 | 2 | 6 |
Christian Peder Dam Kofoed(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 18 | 1 | 13 |
Bent Kämpf Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 1 | 0 |
Anders Scheel Frederiksen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 11 | 1 | 17 |
Walther Heinz Rebernik(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 2 | 0 | 6 |
Karsten Aabrink(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 9 | 0 | 4 |
Carl Flemming Rasmussen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 9 | 0 | 5 |
Anders Sindal Kjøge(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 16 | 0 | 7 |
Sum | 99 | 74 | 5 | 58 |
Pct. | 42 % | 31 % | 2 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |