Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
KOFOED KONSULENTERNE ApS (CVR 24221792) | NORMAL | 21.06.1999 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
LUX LEASING A/S (CVR 18641283) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.06.1995 | 21.10.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NYLAKO EJENDOMME ApS (CVR 30591615) | NORMAL | 20.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ELITEFINANS ApS (CVR 20055278) | NORMAL | 21.12.2009 | 15.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
VISISKO ApS (CVR 32439845) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.08.2009 | 20.06.2011 | bestyrelse |
APJ EL ANLÆG A/S (CVR 26764238) | NORMAL | 27.05.2008 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
FOODGEAR ApS (CVR 28673817) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.01.2007 | 24.04.2009 | formand |
NORRIQ Equity A/S (CVR 20950838) | OPLØST EFTER FUSION | 30.12.2002 | 18.11.2008 | formand |
KOMPLEMENTARSELSKABET LÜNEBURGER STRASSE ApS (CVR 15278730) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.06.2002 | 24.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
K/S LÜNEBURGER STRASSE (CVR 24251756) | SLETTET | 01.01.2001 | 24.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS A/S (CVR 25017862) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.10.1999 | 03.05.2000 | bestyrelse |
DANSKGOLF.DK ApS (CVR 20950846) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.06.1998 | 30.04.2002 | bestyrelse |
Selskabet LA af 1. april 2015 A/S (CVR 20287381) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.09.1997 | 04.11.1999 | bestyrelse |
ELITEFINANS ApS (CVR 20055278) | NORMAL | 01.12.1996 | 30.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MobileAdds ApS (CVR 39005522) | NORMAL | 22.05.2020 | direktør |
CompliancePartners ApS (CVR 39383187) | NORMAL | 02.03.2018 | adm. dir |
CP Consulting Partners ApS (CVR 35659412) | NORMAL | 07.02.2014 | direktør |
ELITEFINANS ApS (CVR 20055278) | NORMAL | 01.01.2011 | adm. dir |
CloudPlus ApS (CVR 32078702) | NORMAL | 16.03.2009 | direktør |
NYLAKO EJENDOMME ApS (CVR 30591615) | NORMAL | 20.05.2007 | direktør |
KOFOED KONSULENTERNE ApS (CVR 24221792) | NORMAL | 21.06.1999 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K/S LÜNEBURGER STRASSE (CVR 24251756) | SLETTET | 01.01.2023 | 24.08.2023 | direktør |
Fikster ApS (CVR 38922130) | TVANGSOPLØST | 10.09.2017 | 25.08.2019 | adm. dir |
RetReal NSF III Vesterbro ApS (CVR 37298239) | NORMAL | 09.02.2016 | 25.04.2017 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET LÜNEBURGER STRASSE ApS (CVR 15278730) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.09.2015 | 24.08.2023 | direktør |
DRACHMANN ADMINISTRATION A/S (CVR 30198395) | NORMAL | 15.05.2012 | 27.11.2014 | direktør |
VISISKO ApS (CVR 32439845) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.08.2009 | 20.06.2011 | adm. dir |
MUHZ ApS (CVR 30504321) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.04.2007 | 25.11.2011 | direktion |
FOODGEAR ApS (CVR 28673817) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.12.2006 | 23.01.2007 | direktion |
NORRIQ Equity A/S (CVR 20950838) | OPLØST EFTER FUSION | 30.12.2002 | 30.12.2002 | direktør |
ELITEFINANS ApS (CVR 20055278) | NORMAL | 01.12.1996 | 30.05.2007 | direktør |
LUX LEASING A/S (CVR 18641283) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.06.1995 | 04.01.2010 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Peder Dam Kofoed | 4,35 % | 4,35 % | 8,70 % | 30,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Peder Dam Kofoed (antal: 23) | 10 | 7 | 3 | 3 |
Pct. | 43 % | 30 % | 13 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Peder Dam Kofoed (antal: 44) | 12 | 18 | 12 | 2 |
Pct. | 27 % | 41 % | 27 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |