Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Schaumann | 03.03.2008 | 13.03.2013 | direktion |
Benny Frost Jensen | 01.09.2007 | 03.03.2008 | direktion |
Kurt Benny Kahla | 17.01.2007 | 22.08.2007 | direktion |
Flemming Fredborg Nielsen | 28.07.2005 | 17.01.2007 | direktion |
Jens Schaumann | 04.11.2002 | 11.11.2005 | direktion |
Steen Schierbeck | 15.08.2002 | 04.11.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Lang Sørensen | 15.04.2011 | 12.04.2012 | formand |
Jens Schaumann | 03.03.2008 | 12.04.2012 | bestyrelse |
Klaus Landstrøm | 03.03.2008 | 12.04.2012 | næstformand |
Hans Christian Steglich-Petersen | 03.03.2008 | 15.04.2011 | formand |
Mogens Kornbo | 08.05.2007 | 03.03.2008 | bestyrelse |
Leif Vejhe Djurhuus | 11.11.2005 | 08.05.2007 | næstformand |
Hans Christian Steglich-Petersen | 04.11.2002 | 23.05.2005 | bestyrelse |
Mikael Goldschmidt | 04.11.2002 | 20.02.2004 | formand |
Steen Schierbeck | 15.08.2002 | 04.11.2002 | bestyrelse |
Britta Madsen | 15.08.2002 | 04.11.2002 | bestyrelse |
Vera Lykkesborg Petersen | 15.08.2002 | 04.11.2002 | bestyrelse |