Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steffen Strandbygaard Jørgensen | 02.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ejsing | 04.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Karl Christian Niels Lucassen | 03.04.2003 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Sveistrup | 20.04.2005 | 02.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren René Kristiansen | 03.04.2003 | 04.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bo Helligsøe | 10.05.2002 | 03.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lykke | 10.05.2002 | 03.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Fritz Larsen | 10.05.2002 | 03.04.2003 | bestyrelsesmedlem |