Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JANIK INVEST ApS (CVR 31412641) | NORMAL | 17.04.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FL SHIPPING ApS (CVR 27772633) | OPLØST EFTER FUSION | 19.05.2004 | 02.07.2009 |
J. F. LARSEN ApS (CVR 32075827) | OPLØST EFTER FUSION | 09.03.2009 | 02.07.2009 |
SKIBDAN LXXXVI ApS (CVR 33587562) | NORMAL | 22.03.2011 | 08.06.2011 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
K/S DANSKIB 83 (CVR 32151442) | NORMAL | 12.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 63 (CVR 30505506) | NORMAL | 26.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K/S Danskib 90 (CVR 39110946) | SLETTET | 24.11.2017 | 06.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
K/S ID Handy Partners LP (CVR 39101769) | SLETTET | 21.11.2017 | 06.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 34 (CVR 27037739) | SLETTET | 22.10.2015 | 11.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
K/S Danskib 75 (CVR 37049603) | SLETTET | 02.09.2015 | 05.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 42 (CVR 28279922) | SLETTET | 01.01.2015 | 05.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 89 (CVR 35853979) | SLETTET | 19.05.2014 | 28.04.2015 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 78 (CVR 31635098) | SLETTET | 01.05.2014 | 04.03.2015 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 80 (CVR 32151434) | SLETTET | 01.05.2014 | 04.03.2015 | bestyrelse |
K/S HANDYMAX (CVR 28993633) | SLETTET | 24.04.2014 | 07.12.2015 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 46 (CVR 28883587) | SLETTET | 01.04.2014 | 30.06.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 88 (CVR 35675671) | SLETTET | 30.01.2014 | 28.04.2015 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 77 (CVR 31469309) | SLETTET | 28.01.2014 | 01.03.2021 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 87 (CVR 35653996) | NORMAL | 06.01.2014 | 19.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 85 (CVR 32307353) | NORMAL | 20.12.2013 | 19.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 86 (CVR 35650504) | NORMAL | 20.12.2013 | 19.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 45 (CVR 28680260) | SLETTET | 15.05.2013 | 16.05.2016 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 43 (CVR 28279914) | SLETTET | 30.04.2013 | 31.12.2013 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 41 (CVR 28110804) | SLETTET | 17.04.2013 | 28.08.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 75 (CVR 31087538) | SLETTET | 17.04.2013 | 19.01.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 54 (CVR 29689156) | SLETTET | 26.04.2012 | 19.01.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 49 (CVR 29185697) | SLETTET | 29.04.2011 | 10.01.2013 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 44 (CVR 28324200) | SLETTET | 29.04.2011 | 10.03.2012 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 85 (CVR 33593953) | SLETTET | 22.03.2011 | 31.12.2012 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 86 (CVR 33594011) | SLETTET | 22.03.2011 | 21.12.2012 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 61 (CVR 30274229) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.02.2011 | 06.05.2015 | formand |
K/S DANSKIB 84 (CVR 32320910) | NORMAL | 26.01.2011 | 06.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 69 (CVR 30823079) | SLETTET | 24.04.2010 | 09.05.2016 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 68 (CVR 30823060) | SLETTET | 24.04.2010 | 09.05.2016 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 53 (CVR 29523991) | SLETTET | 24.04.2010 | 21.07.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 58 (CVR 30078497) | SLETTET | 24.04.2010 | 21.07.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 59 (CVR 30277120) | SLETTET | 24.04.2010 | 21.07.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 65 (CVR 30605233) | SLETTET | 24.04.2010 | 21.07.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 52 (CVR 29524092) | SLETTET | 24.04.2010 | 13.06.2013 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 60 (CVR 30277309) | SLETTET | 24.04.2010 | 13.06.2013 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 57 (CVR 29924570) | SLETTET | 24.04.2010 | 31.12.2011 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 82 (CVR 32151485) | SLETTET | 07.05.2009 | 23.12.2016 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 80 (CVR 32151434) | SLETTET | 07.05.2009 | 14.05.2013 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 83 (CVR 32151442) | NORMAL | 07.05.2009 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 81 (CVR 32151477) | SLETTET | 07.05.2009 | 26.08.2009 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 78 (CVR 31635098) | SLETTET | 18.08.2008 | 26.08.2009 | bestyrelse |
K/S HANDYBULK (CVR 31635101) | SLETTET | 18.08.2008 | 26.08.2009 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 76 (CVR 31469295) | SLETTET | 16.05.2008 | 31.12.2012 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 77 (CVR 31469309) | SLETTET | 16.05.2008 | 21.04.2009 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 40 (CVR 28110790) | SLETTET | 01.04.2008 | 27.11.2008 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 74 (CVR 31087562) | SLETTET | 11.12.2007 | 06.05.2010 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 75 (CVR 31087538) | SLETTET | 11.12.2007 | 18.03.2009 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 73 (CVR 31066212) | SLETTET | 15.11.2007 | 06.05.2010 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 72 (CVR 31066255) | SLETTET | 15.11.2007 | 25.04.2009 | bestyrelse |
VEST SHIPPING ApS (CVR 30926323) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.10.2007 | 16.05.2017 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 70 (CVR 30823087) | SLETTET | 05.09.2007 | 28.06.2013 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 68 (CVR 30823060) | SLETTET | 05.09.2007 | 24.05.2008 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 69 (CVR 30823079) | SLETTET | 05.09.2007 | 27.04.2008 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 64 (CVR 30605217) | SLETTET | 31.05.2007 | 09.05.2016 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 65 (CVR 30605233) | SLETTET | 31.05.2007 | 25.04.2008 | bestyrelse |
INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S (CVR 20288604) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.05.2007 | 26.05.2016 | formand |
K/S DANSKIB 62 (CVR 30505476) | SLETTET | 19.04.2007 | 18.03.2009 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 63 (CVR 30505506) | NORMAL | 19.04.2007 | 30.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 51 (CVR 29313245) | SLETTET | 18.04.2007 | 07.03.2014 | bestyrelse |
K/S BULKINVEST 34 (CVR 29810680) | SLETTET | 29.03.2007 | 26.04.2008 | bestyrelse |
K/S BULKINVEST 30 (CVR 29810672) | SLETTET | 29.03.2007 | 25.10.2007 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 59 (CVR 30277120) | SLETTET | 15.02.2007 | 27.04.2008 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 60 (CVR 30277309) | SLETTET | 15.02.2007 | 27.04.2008 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 61 (CVR 30274229) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.01.2007 | 27.04.2008 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 58 (CVR 30078497) | SLETTET | 04.12.2006 | 25.04.2008 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 56 (CVR 29924562) | slettet | 25.09.2006 | 14.07.2015 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 57 (CVR 29924570) | SLETTET | 25.09.2006 | 13.02.2007 | bestyrelse |
SHIPINVEST 28 A/S (CVR 26647401) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.09.2006 | 20.05.2014 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 55 (CVR 29689148) | SLETTET | 11.07.2006 | 19.01.2014 | bestyrelse |
ID HANDYSIZE A/S (CVR 28664354) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.07.2006 | 22.11.2011 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 54 (CVR 29689156) | SLETTET | 11.07.2006 | 29.04.2007 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 26 (CVR 19772799) | SLETTET | 24.04.2006 | 06.06.2016 | formand |
K/S DANSKIB 22 (CVR 18213001) | SLETTET | 24.04.2006 | 29.03.2016 | formand |
K/S DANSKIB 52 (CVR 29524092) | SLETTET | 20.04.2006 | 14.06.2007 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 53 (CVR 29523991) | SLETTET | 20.04.2006 | 29.04.2007 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 19 (CVR 17775278) | SLETTET | 19.04.2006 | 06.06.2016 | formand |
K/S DANSKIB 50 (CVR 29244502) | SLETTET | 02.01.2006 | 29.04.2007 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 51 (CVR 29313245) | SLETTET | 02.01.2006 | 18.04.2007 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 49 (CVR 29185697) | SLETTET | 22.11.2005 | 04.05.2006 | bestyrelse |
K/S HANDYMAX (CVR 28993633) | SLETTET | 16.09.2005 | 04.05.2006 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 47 (CVR 28883595) | SLETTET | 01.07.2005 | 10.11.2005 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 46 (CVR 28883587) | SLETTET | 01.07.2005 | 10.11.2005 | bestyrelse |
K/S NIELS JUEL II (CVR 16632686) | SLETTET | 12.04.2005 | 28.11.2011 | formand |
K/S NIELS JUEL I (CVR 16523984) | SLETTET | 12.04.2005 | 28.11.2011 | formand |
K/S DANSKIB 45 (CVR 28680260) | SLETTET | 07.04.2005 | 10.11.2005 | bestyrelse |
CRESCENDO EUROPE A/S (CVR 28484887) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.01.2005 | 01.12.2005 | formand |
K/S DANSKIB 44 (CVR 28324200) | SLETTET | 13.01.2005 | 10.05.2005 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 43 (CVR 28279914) | SLETTET | 19.11.2004 | 14.09.2005 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 42 (CVR 28279922) | SLETTET | 19.11.2004 | 13.09.2005 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 40 (CVR 28110790) | SLETTET | 15.09.2004 | 03.05.2005 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 41 (CVR 28110804) | SLETTET | 15.09.2004 | 03.05.2005 | bestyrelse |
K/S TINDBJERGVEJ 1 (CVR 27982433) | SLETTET | 03.08.2004 | 20.12.2005 | bestyrelse |
K/S GL SKIVEVEJ, VIBORG (CVR 27982409) | SLETTET | 03.08.2004 | 05.04.2005 | bestyrelse |
KRAGHOLMEN SHIPPING A/S (CVR 12964471) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.07.2004 | 05.02.2009 | bestyrelse |
KRAGHOLMEN SHIPPING II A/S (CVR 12485298) | OPLØST EFTER FUSION | 07.07.2004 | 18.12.2006 | formand |
K/S HANDELSVEJ (CVR 27511376) | SLETTET | 18.05.2004 | 07.09.2004 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 38 (CVR 27977634) | SLETTET | 14.05.2004 | 14.02.2011 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 37 (CVR 27977626) | SLETTET | 14.05.2004 | 11.02.2011 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 39 (CVR 27773273) | SLETTET | 14.05.2004 | 10.03.2007 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 35 (CVR 27388027) | SLETTET | 03.10.2003 | 03.05.2004 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 36 (CVR 27388035) | SLETTET | 03.10.2003 | 08.01.2004 | bestyrelse |
K/S RETAIL VÄXJÖ, SVERIGE (CVR 27376061) | SLETTET | 10.09.2003 | 26.05.2005 | bestyrelse |
K/S SKAGEN (CVR 27376088) | NORMAL | 10.09.2003 | 13.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
K/S EVER REGAL (CVR 19689735) | SLETTET | 13.08.2003 | 31.05.2006 | bestyrelse |
K/S BUTIKSCENTER FREDERIKSHAVN (CVR 27213146) | SLETTET | 05.05.2003 | 24.09.2003 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 33 (CVR 26981360) | SLETTET | 30.01.2003 | 28.10.2003 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 34 (CVR 27037739) | SLETTET | 30.01.2003 | 28.10.2003 | bestyrelse |
K/S TIETGENBYEN (CVR 26979013) | SLETTET | 28.01.2003 | 17.09.2003 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 32 (CVR 26916143) | SLETTET | 05.12.2002 | 20.03.2003 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 31 (CVR 26713609) | SLETTET | 08.10.2002 | 19.03.2003 | bestyrelse |
K/S RETAIL JYLLAND (CVR 26658446) | NORMAL | 10.05.2002 | 03.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Crescendo Portefølje A/S (CVR 26335426) | NORMAL | 04.11.2001 | 06.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
K/S DANSKIB 30 (CVR 26321832) | SLETTET | 23.10.2001 | 24.04.2003 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 29 (CVR 25553179) | SLETTET | 02.08.2000 | 27.09.2001 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 28 (CVR 24206319) | SLETTET | 14.10.1999 | 11.04.2000 | bestyrelse |
ID SHIP A/S (CVR 21335290) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.11.1998 | 10.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
K/S TORDENSKJOLD (CVR 21445401) | SLETTET | 20.11.1998 | 31.01.2007 | bestyrelse |
K/S DANSKIB 24 (CVR 21039292) | SLETTET | 07.08.1998 | 29.07.1999 | formand |
EJENDOMSSELSKABET AF 15.7.1991 A/S (CVR 10282403) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.1998 | 28.09.1999 | formand |
ID-UDLEJNING A/S (CVR 15108886) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.1998 | 14.06.1998 | formand |
LEEWARD CREWING MANAGEMENT A/S (CVR 15290943) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.05.1998 | 14.11.2000 | formand |
ID SHIPPING A/S (CVR 15290978) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.05.1998 | 26.05.2016 | formand |
INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S (CVR 12690789) | OPLØST EFTER FUSION | 24.04.1998 | 06.02.2007 | formand |
DANSKIB V ApS (CVR 13927138) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.04.1998 | 03.09.2021 | formand |
DANSKIB X ApS (CVR 15290285) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.1998 | 30.11.2020 | formand |
DANSKIB VIII ApS (CVR 15290684) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 10.03.2014 | formand |
DANSKIB XV ApS (CVR 15510609) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 09.03.2012 | formand |
DANSKIB XVI ApS (CVR 15603437) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 09.03.2012 | formand |
DANSKIB VI ApS (CVR 13276749) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 11.09.2007 | formand |
DANSKIB VII ApS (CVR 13964106) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 11.09.2007 | formand |
ID HOLDING A/S (CVR 12675984) | OPLØST EFTER FUSION | 15.04.1998 | 06.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
DANSKIB XIV ApS (CVR 12809972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 01.03.2006 | formand |
DANSKIB XII ApS (CVR 15098333) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 01.03.2006 | formand |
DANSKIB II A/S (CVR 13366039) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 13.04.2004 | formand |
DANSKIB IV ApS (CVR 13889996) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 27.11.2003 | formand |
DANSKIB A/S (CVR 13365377) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 03.03.2003 | formand |
DANSKIB III ApS (CVR 13623090) | TVANGSOPLØST | 15.04.1998 | 16.05.2002 | formand |
DANSKIB XIII ApS (CVR 13964130) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 09.05.2001 | formand |
AKTIESELSKABET AF 13/8-1999 (CVR 15290889) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 28.09.1999 | formand |
BORUPGAARD KOMPLEMENTAR ApS (CVR 10327180) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.11.1997 | 28.07.2009 | bestyrelse |
K/S HAMLET (CVR 16427535) | SLETTET | 02.11.1997 | 30.11.2020 | formand |
K/S VESTERHAVET (CVR 14631992) | SLETTET | 02.11.1997 | 27.10.2020 | formand |
K/S HERLUF TROLLE (CVR 24259994) | SLETTET | 02.11.1997 | 25.07.2007 | formand |
K/S HERLUF TROLLE II (CVR 24260003) | SLETTET | 02.11.1997 | 25.07.2007 | formand |
K/S PEDER WESSEL I (CVR 24260038) | SLETTET | 02.11.1997 | 20.01.2006 | formand |
K/S ST. LUCIA (CVR 15825138) | SLETTET | 02.11.1997 | 10.01.2006 | formand |
K/S PEDER WESSEL III (CVR 24260054) | SLETTET | 02.11.1997 | 21.07.2005 | formand |
K/S PEDER WESSEL II (CVR 24260046) | SLETTET | 02.11.1997 | 08.02.2005 | formand |
K/S ST. THOMAS (CVR 13821437) | SLETTET | 02.11.1997 | 15.04.2004 | formand |
EJENDOMSSELSKABET ID IV A/S (CVR 14450491) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.1997 | 13.04.2004 | bestyrelse |
K/S ST. MARTIN (CVR 14451544) | SLETTET | 02.11.1997 | 18.12.2003 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ID Shipinvest ApS (CVR 37614610) | NORMAL | 08.04.2016 | direktør |
THOPET ApS (CVR 33760558) | NORMAL | 09.06.2011 | adm. dir |
SKIBDAN LXXXVI ApS (CVR 33587562) | NORMAL | 22.03.2011 | direktør |
SKIBDAN LXXXIV ApS (CVR 32320643) | NORMAL | 26.01.2011 | direktør |
SKIBDAN LXXXIII ApS (CVR 32151094) | NORMAL | 07.05.2009 | direktør |
ID Management ApS (CVR 31940540) | NORMAL | 19.01.2009 | direktør |
JANIK INVEST ApS (CVR 31412641) | NORMAL | 17.04.2008 | direktør |
SKIBDAN LXIII ApS (CVR 30503902) | NORMAL | 18.04.2007 | direktør |
ID FINANS ApS (CVR 29241244) | NORMAL | 02.01.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Danship ApS (CVR 39170051) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.12.2017 | 15.11.2023 | direktør |
Skibdan C ApS (CVR 39040573) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.10.2017 | 17.05.2022 | direktør |
KIJE INVEST ApS (CVR 30552520) | TVANGSOPLØST | 09.06.2016 | 28.06.2016 | direktør |
KIJE INVEST ApS (CVR 30552520) | TVANGSOPLØST | 17.02.2014 | 09.06.2016 | direktion |
SKIBDAN LXXXVIII ApS (CVR 35653368) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.01.2014 | 09.03.2015 | direktion |
SKIBDAN XC ApS (CVR 35630996) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.01.2014 | 09.03.2015 | direktion |
SHIPINVEST 28 A/S (CVR 26647401) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.05.2013 | 20.05.2014 | direktion |
SKRIIV ApS (CVR 34689385) | NORMAL | 16.08.2012 | 23.03.2013 | direktør |
SKIBDAN LXXXIX ApS (CVR 33587457) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.03.2011 | 09.03.2015 | direktion |
SKIBDAN LXXXII ApS (CVR 32151086) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.05.2009 | 25.08.2017 | direktion |
SKIBDAN LXXXI ApS (CVR 32151051) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.05.2009 | 25.08.2017 | direktion |
SKIBDAN LXXX ApS (CVR 32151043) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.05.2009 | 10.03.2014 | direktion |
J. F. LARSEN ApS (CVR 32075827) | OPLØST EFTER FUSION | 09.03.2009 | 02.07.2009 | direktion |
SKIBDAN LXXIX ApS (CVR 31632536) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.08.2008 | 23.08.2017 | direktion |
SKIBDAN LXXVIII ApS (CVR 31632501) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.08.2008 | 10.03.2014 | direktion |
SKIBDAN LXXVII ApS (CVR 31432367) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.2008 | 01.03.2021 | direktør |
SKIBDAN LXXVI ApS (CVR 30522567) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.05.2008 | 10.03.2014 | direktion |
SKIBDAN LXXV ApS (CVR 31083877) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.12.2007 | 10.03.2014 | direktion |
SKIBDAN LXXIV ApS (CVR 31083850) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.12.2007 | 08.03.2011 | direktion |
SKIBDAN LXXII ApS (CVR 31063248) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.11.2007 | 25.08.2017 | direktion |
SKIBDAN LXXIII ApS (CVR 31063272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.11.2007 | 08.03.2011 | direktion |
VEST SHIPPING ApS (CVR 30926323) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.10.2007 | 16.05.2017 | direktion |
SKIBDAN LXVIII ApS (CVR 30822668) | TVANGSOPLØST | 05.09.2007 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN LXIX ApS (CVR 30822676) | TVANGSOPLØST | 05.09.2007 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN LXX ApS (CVR 30822684) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.09.2007 | 07.03.2013 | direktion |
SKIBDAN LXIV ApS (CVR 30596684) | TVANGSOPLØST | 25.05.2007 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN LXV ApS (CVR 30596706) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.05.2007 | 10.03.2014 | direktion |
SKIBDAN LXII ApS (CVR 30503929) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.04.2007 | 08.03.2011 | direktion |
SKIBDAN LIX ApS (CVR 30273699) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.02.2007 | 10.03.2014 | direktion |
SKIBDAN LX ApS (CVR 30273591) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.02.2007 | 07.03.2013 | direktion |
SKIBDAN LXI ApS (CVR 30234855) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.2007 | 09.03.2015 | direktion |
SKIBDAN XXX ApS (CVR 26304563) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.12.2006 | 26.11.2019 | direktion |
DANSKIB IX ApS (CVR 15290692) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
DANSKIB XIX ApS (CVR 16930881) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN XIX ApS (CVR 17150499) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN XXII ApS (CVR 17150545) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN XXXIV ApS (CVR 24259331) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN XLII ApS (CVR 28279906) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN XLV ApS (CVR 28680244) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN XLVIII ApS (CVR 28993617) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN LVI ApS (CVR 29923701) | TVANGSOPLØST | 06.12.2006 | 01.03.2016 | direktion |
SKIBDAN XLI ApS (CVR 28110820) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 09.03.2015 | direktion |
SKIBDAN XLVI ApS (CVR 28883560) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 09.03.2015 | direktion |
SKIBDAN LIII ApS (CVR 29514682) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 09.03.2015 | direktion |
SKIBDAN XLIII ApS (CVR 28280009) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 10.03.2014 | direktion |
SKIBDAN LV ApS (CVR 29686874) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 10.03.2014 | direktion |
SKIBDAN LIV ApS (CVR 29686777) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 10.03.2014 | direktion |
SKIBDAN IL ApS (CVR 29185034) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 07.03.2013 | direktion |
SKIBDAN LI ApS (CVR 29241236) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 07.03.2013 | direktion |
SKIBDAN LII ApS (CVR 29514674) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 07.03.2013 | direktion |
SKIBDAN XXXV ApS (CVR 16985287) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 09.03.2012 | direktion |
SKIBDAN XLIV ApS (CVR 28324235) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 09.03.2012 | direktion |
SKIBDAN LVII ApS (CVR 29923736) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 09.03.2012 | direktion |
SKIBDAN XXXII ApS (CVR 26899605) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 08.03.2011 | direktion |
SKIBDAN XXXIII ApS (CVR 27013015) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 08.03.2011 | direktion |
SKIBDAN XXXVII ApS (CVR 27744761) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 08.03.2011 | direktion |
SKIBDAN XXXVIII ApS (CVR 27744753) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 08.03.2011 | direktion |
SKIBDAN XL ApS (CVR 28110839) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 08.03.2011 | direktion |
SKIBDAN L ApS (CVR 29241201) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 08.03.2011 | direktion |
SKIBDAN XXXI ApS (CVR 26761484) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 19.09.2008 | direktion |
SKIBDAN XXIX ApS (CVR 25541197) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 20.08.2008 | direktion |
SKIBDAN XX ApS (CVR 24258300) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 11.09.2007 | direktion |
SKIBDAN XXXIX ApS (CVR 27744745) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.2006 | 11.09.2007 | direktion |
SKIBDAN LVIII ApS (CVR 28671652) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.12.2006 | 10.03.2014 | direktion |
ID HANDYSIZE A/S (CVR 28664354) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.07.2006 | 22.11.2011 | direktion |
SKIBDAN XXX ApS (CVR 26304563) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.06.2005 | 25.08.2005 | direktion |
SHIPINVEST 26 ApS (CVR 28685998) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.04.2005 | 23.01.2012 | direktion |
SECCUS ApS (CVR 27982425) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.08.2004 | 12.05.2005 | direktør |
GL SKIVEVEJ VIBORG KOMPLEMENTAR ApS (CVR 27982395) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.08.2004 | 05.04.2005 | direktion |
FL SHIPPING ApS (CVR 27772633) | OPLØST EFTER FUSION | 19.05.2004 | 02.07.2009 | direktion |
HANDELSVEJ KOMPLEMENTAR ApS (CVR 27511392) | TVANGSOPLØST | 18.05.2004 | 07.09.2004 | direktion |
RETAIL VÄXJÖ SVERIGE KOMPLEMENTAR ApS (CVR 27378587) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.09.2003 | 26.05.2005 | direktion |
SKAGEN KOMPLEMENTAR ApS (CVR 27380387) | NORMAL | 10.09.2003 | 13.06.2004 | direktør |
BUTIKSCENTER FREDERIKSHAVN KOMPLEMENTAR ApS (CVR 27182992) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.05.2003 | 24.09.2003 | direktion |
BOLIGINVESTOR A/S (CVR 27023177) | OPLØST EFTER FUSION | 05.03.2003 | 19.08.2003 | direktør |
TIETGENBYEN KOMPLEMENTAR ApS (CVR 27017169) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.01.2003 | 17.09.2003 | direktion |
SKIBDAN XXXII ApS (CVR 26899605) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.12.2002 | 23.01.2003 | direktion |
DANSKIB XIII ApS (CVR 13964130) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.10.2002 | 13.01.2005 | direktion |
SKIBDAN XXXI ApS (CVR 26761484) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.07.2002 | 22.11.2004 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET RETAIL JYLLAND ApS (CVR 26570344) | NORMAL | 10.05.2002 | 03.04.2003 | direktør |
Crescendo Portefølje A/S (CVR 26335426) | NORMAL | 04.11.2001 | 25.06.2002 | direktør |
SKIBDAN XXX ApS (CVR 26304563) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.10.2001 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XXIX ApS (CVR 25541197) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.08.2000 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XXXIV ApS (CVR 24259331) | TVANGSOPLØST | 13.08.1999 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XXXVI ApS (CVR 21873705) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.06.1999 | 15.03.2002 | direktion |
ID-SATS ApS (CVR 14726985) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.1998 | 14.06.1998 | direktion |
SKIBDAN XXVI ApS (CVR 24258297) | TVANGSOPLØST | 15.04.1998 | 01.03.2016 | direktion |
DANSKIB XXIII ApS (CVR 16985279) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 08.03.2011 | direktion |
DANSKIB XVII ApS (CVR 16930504) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 08.03.2011 | direktion |
DANSKIB VI ApS (CVR 13276749) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 11.09.2007 | direktion |
ID HOLDING A/S (CVR 12675984) | OPLØST EFTER FUSION | 15.04.1998 | 06.02.2007 | direktør |
DANSKIB XIV ApS (CVR 12809972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 01.03.2006 | direktion |
DANSKIB XVIII ApS (CVR 16930636) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 01.03.2006 | direktion |
DANSKIB IX ApS (CVR 15290692) | TVANGSOPLØST | 15.04.1998 | 15.03.2002 | direktion |
DANSKIB XIX ApS (CVR 16930881) | TVANGSOPLØST | 15.04.1998 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XXXV ApS (CVR 16985287) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XVIII ApS (CVR 17150480) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XIX ApS (CVR 17150499) | TVANGSOPLØST | 15.04.1998 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XXII ApS (CVR 17150545) | TVANGSOPLØST | 15.04.1998 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XX ApS (CVR 24258300) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 15.03.2002 | direktion |
SKIBDAN XXI ApS (CVR 17150537) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 24.06.1998 | direktion |
DANSKIB XI ApS (CVR 15290331) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 14.06.1998 | direktion |
DANSKIB XXV ApS (CVR 16985309) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.1998 | 14.06.1998 | direktion |
FLAN ApS (CVR 20288582) | OPLØST EFTER SPALTNING | 03.04.1998 | 09.06.2011 | direktion |
INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S (CVR 20288604) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.04.1998 | 22.05.2007 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ID IV A/S (CVR 14450491) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.1997 | 13.04.2004 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ID I A/S (CVR 13366101) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.1997 | 30.06.2003 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ID VIII A/S (CVR 15290870) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.1997 | 01.05.2003 | direktion |
Lugano Ejendomme A/S (CVR 14450505) | NORMAL | 02.11.1997 | 09.08.2001 | direktør |
EJENDOMSAKTIESELSKABET ST. CROIX (CVR 13365903) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.1997 | 27.12.2000 | direktion |
NORDICOM FINANS A/S (CVR 13913005) | OPLØST EFTER FUSION | 02.11.1997 | 21.12.2000 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 1. APRIL 1991 A/S (CVR 15113588) | OPLØST EFTER FUSION | 02.11.1997 | 03.12.1999 | direktion |
HVISSINGE PARK ApS (CVR 13644896) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.1997 | 12.02.1999 | direktion |
GW MANAGEMENT A/S (CVR 16103209) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.04.1997 | 07.05.1998 | direktør |
TRESTJERNER A/S (CVR 19046338) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.06.1996 | 29.07.1998 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Fritz Larsen | 8,23 % | 8,66 % | 8,66 % | 9,52 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Fritz Larsen (antal: 231) | 22 | 22 | 101 | 86 |
Pct. | 10 % | 10 % | 44 % | 37 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Fritz Larsen (antal: 381) | 165 | 124 | 22 | 70 |
Pct. | 43 % | 33 % | 6 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
SKIBDAN XXXVII ApS (CVR 27744761) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN XXXIX ApS (CVR 27744745) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-09-11 | 2008-03-25 | likvidator |
SKIBDAN XXXVIII ApS (CVR 27744753) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN LXXXIX ApS (CVR 33587457) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-03-09 | 2015-11-30 | likvidator |
SKIBDAN LXII ApS (CVR 30503929) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN LXXIV ApS (CVR 31083850) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN LXXIII ApS (CVR 31063272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SHIPINVEST 27 A/S (CVR 26689376) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-11-26 | 2009-04-07 | likvidator |
SKIBDAN XVIII ApS (CVR 17150480) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-06-13 | 2006-09-25 | likvidator |
LEEWARD CREWING MANAGEMENT A/S (CVR 15290943) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-11-14 | 2001-04-06 | likvidator |
DANSKIB XV ApS (CVR 15510609) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-03-09 | 2012-11-01 | likvidator |
SKIBDAN XX ApS (CVR 24258300) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-09-11 | 2008-03-25 | likvidator |
DANSKIB VI ApS (CVR 13276749) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-09-11 | 2008-03-25 | likvidator |
SKIBDAN XXII ApS (CVR 17150545) | TVANGSOPLØST | 2016-03-01 | 2016-06-09 | likvidator |
SKIBDAN LIII ApS (CVR 29514682) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-03-09 | 2015-11-30 | likvidator |
SKIBDAN LXXVIII ApS (CVR 31632501) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN LI ApS (CVR 29241236) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-03-07 | 2013-10-16 | likvidator |
SKIBDAN LV ApS (CVR 29686874) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN XLIII ApS (CVR 28280009) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN XL ApS (CVR 28110839) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN XXXVI ApS (CVR 21873705) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-02-07 | 2005-05-18 | likvidator |
SKIBDAN L ApS (CVR 29241201) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN XLIV ApS (CVR 28324235) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-03-09 | 2012-11-01 | likvidator |
SKIBDAN LVIII ApS (CVR 28671652) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN XIX ApS (CVR 17150499) | TVANGSOPLØST | 2016-03-01 | 2016-06-09 | likvidator |
SKIBDAN XXXV ApS (CVR 16985287) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-03-09 | 2012-11-01 | likvidator |
SKIBDAN XXVI ApS (CVR 24258297) | TVANGSOPLØST | 2016-03-01 | 2016-06-09 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET AF 15.7.1991 A/S (CVR 10282403) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-09-28 | 2000-06-29 | likvidator |
Skibdan XLVII ApS (CVR 28883617) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-09-19 | 2009-12-09 | likvidator |
DANSKIB XIV ApS (CVR 12809972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-03-01 | 2006-06-20 | likvidator |
DANSKIB XVIII ApS (CVR 16930636) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-03-01 | 2006-06-21 | likvidator |
DANSKIB XVI ApS (CVR 15603437) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-03-09 | 2012-11-01 | likvidator |
DANSKIB VIII ApS (CVR 15290684) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN LIV ApS (CVR 29686777) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN LXXXVIII ApS (CVR 35653368) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-03-09 | 2015-11-30 | likvidator |
SKIBDAN LXXVI ApS (CVR 30522567) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN LXV ApS (CVR 30596706) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN XLVI ApS (CVR 28883560) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-03-09 | 2015-11-30 | likvidator |
SKIBDAN IL ApS (CVR 29185034) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-03-07 | 2013-10-16 | likvidator |
ID SHIP A/S (CVR 21335290) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-11-10 | 2012-03-28 | likvidator |
ID HANDYSIZE A/S (CVR 28664354) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-11-22 | 2012-04-28 | likvidator |
SKIBDAN LXXX ApS (CVR 32151043) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN LVII ApS (CVR 29923736) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-03-09 | 2012-11-01 | likvidator |
SKIBDAN XXXI ApS (CVR 26761484) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-09-19 | 2009-12-09 | likvidator |
DANSKIB VII ApS (CVR 13964106) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-09-11 | 2008-03-25 | likvidator |
DANSKIB XII ApS (CVR 15098333) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-03-01 | 2006-06-20 | likvidator |
DANSKIB XXIII ApS (CVR 16985279) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
DANSKIB XXV ApS (CVR 16985309) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-06-14 | 1998-10-28 | likvidator |
DANSKIB XI ApS (CVR 15290331) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-06-14 | 1998-10-28 | likvidator |
ID-SATS ApS (CVR 14726985) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-06-14 | 1998-10-28 | likvidator |
AKTIESELSKABET AF 13/8-1999 (CVR 15290889) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-09-28 | 2000-06-29 | likvidator |
SKIBDAN XC ApS (CVR 35630996) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-03-09 | 2015-11-30 | likvidator |
KRAGHOLMEN SHIPPING A/S (CVR 12964471) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-11-11 | 2012-02-29 | likvidator |
SKIBDAN XXXII ApS (CVR 26899605) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN XXIX ApS (CVR 25541197) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-08-20 | 2009-12-09 | likvidator |
SKIBDAN XXXIII ApS (CVR 27013015) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN XLI ApS (CVR 28110820) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-03-09 | 2015-11-30 | likvidator |
SKIBDAN LII ApS (CVR 29514674) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-03-07 | 2013-10-16 | likvidator |
ID-UDLEJNING A/S (CVR 15108886) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-06-14 | 1998-10-28 | likvidator |
SKIBDAN XXI ApS (CVR 17150537) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-06-24 | 1998-10-28 | likvidator |
DANSKIB XVII ApS (CVR 16930504) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-08 | 2011-08-17 | likvidator |
SKIBDAN LIX ApS (CVR 30273699) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN LX ApS (CVR 30273591) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-03-07 | 2013-10-16 | likvidator |
SKIBDAN LXXV ApS (CVR 31083877) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-03-10 | 2014-11-27 | likvidator |
SKIBDAN LXX ApS (CVR 30822684) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-03-07 | 2013-10-16 | likvidator |
SKIBDAN LXI ApS (CVR 30234855) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-03-09 | 2015-11-30 | likvidator |