Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | Ejerskaber | ||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredrik Bajers Vej 300, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-09-08)
Den 2024-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Stoffersens Vej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-09-08)
Den 2024-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: koch@rabit.dk (offentliggjort 2024-09-08)
Den 2024-09-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-07 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2005-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S TRANSHAV I. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2005-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET TRANSHAV I ApS. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2009-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØRENS FAR A/S. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2009-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementar Zerbst I ApS. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2012-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET ATLANTIC PROMISE ApS. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2012-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S ATLANTIC PROMISE. (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2013-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S TORM EASTERN. (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2013-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TYEK ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2014-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 3 A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2024-07-09 tilføjes Direktion: Henrik Koch (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Direktion: Ib Koch (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 tilføjes Vedtægter: 2024-07-09 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Stoffersens Vej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-09-08)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: koch@rabit.dk (offentliggjort 2024-09-08)
Den 2019-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: ansvej39@ebrev.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-18 tilføjes Reelle ejere: Ib Koch (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-01 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2017-09-01 fjernes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-18 tilføjes Legale ejere: Ib Koch (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2016-01-17 fjernes Legale ejere: Ib Koch, Steen Hansen (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2008-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2008-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 95, 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-04-24)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-02-28)
Den 2007-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 95, 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-04-24)
Den 2007-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ansvej 39-41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-02-05 tilføjes Direktion: Ib Koch (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2007-02-05 fjernes Direktion: Steen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde og administrere ejendommen Fabriksparken 30-32, Glostrup, og andre ejendomme samt at investere likvide midler i aktier, anparter, obligationer, kommanditselskabs-anparter og lign. Desuden må selskabet indgå i finansielle forretninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 tilføjes Vedtægter: 2007-02-05 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ansvej 39-41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ansvej 39-41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ansvej39@ebrev.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2005-06-16 tilføjes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2005-06-16 fjernes Revisor: TJ HOLDING, VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 tilføjes Revisor: TJ HOLDING, VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-02-28)
Den 2002-12-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-06-18)
Den 2002-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-06-18)
Den 2002-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ansvej 39-41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 tilføjes Direktion: Steen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Legale ejere: Ib Koch, Steen Hansen (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2002-04-29 tilføjes Navne: FABRIKSPARKEN 30, GLOSTRUP ApS (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2002-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-04-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Stiftere: Steen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2002-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)