Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 tilføjes Reelle ejere: Line Ravn Fredensborg, Niels Erik Pedersen (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-12 fjernes Reelle ejere: Niels Erik Pedersen, Line Ravn Fredensborg (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-23 tilføjes Reelle ejere: Line Ravn Fredensborg (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-26 tilføjes Bestyrelse: Kim Fuglsang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-26 fjernes Bestyrelse: Kjeld Bjerregaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-25 tilføjes Bestyrelse: Per Jessen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Bjerregaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt opførelse, køb og salg af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Vedtægter: 2010-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Bestyrelse: John Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-26 fjernes Bestyrelse: Jesper Hauschildt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2009-12-03)
Den 2009-12-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-11-09 tilføjes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-09 fjernes Direktion: John Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hauschildt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-25 tilføjes Direktion: John Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-25 fjernes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2002-06-10)
Den 2002-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2002-06-10)
Den 2002-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-22 tilføjes Bestyrelse: John Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-22 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-22 tilføjes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-22 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-22 tilføjes Legale ejere: MILJØ-BO A/S (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2002-05-22 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ALDERSROGADE A/S (offentliggjort 2002-06-10)
Den 2002-05-21 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1244 (offentliggjort 2002-04-11)
Den 2002-05-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-10 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1244 (offentliggjort 2002-04-11)
Den 2002-04-10 tilføjes Reelle ejere: Niels Erik Pedersen (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-04-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-04-11)
Den 2002-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)