Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Wærn | 26.02.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Margit Wærn | 26.02.2014 | 26.02.2014 | adm. dir |
Christel Arpalice Piron | 11.04.2002 | 26.02.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Wærn | 26.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Margit Wærn | 26.02.2014 | formand |
Vibeke Wærn | 16.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Henrik Jensen | 30.03.2011 | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Espen Skeie | 07.12.2009 | 18.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Wærn Johannessen | 21.03.2005 | 18.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kren Erik Nielsen | 15.09.2003 | 12.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Christel Arpalice Piron | 11.04.2002 | 12.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ethel Wærn | 11.04.2002 | 07.12.2009 | bestyrelsesmedlem |