Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Vibeke Wærn(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Margit Wærn(virk.: 10) Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Wærn(virk.: 39) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 5,13 % | 7,69 % | 12,82 % | 17,95 % |
Pct. | 3,45 % | 5,17 % | 8,62 % | 12,07 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kren Erik Nielsen(virk.: 43) | 0 % | 0 % | 2,33 % | 6,98 % |
Lars Henrik Jensen(virk.: 30) | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Ethel Wærn(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christel Arpalice Piron(virk.: 41) | 4,88 % | 7,32 % | 9,76 % | 17,07 % |
Flemming Wærn Johannessen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,61 % | 2,42 % | 4,04 % | 10,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carsten Wærn | 01.01.2007 | Vejlefjordskolen 13, 8721 Daugård |
Margit Wærn | 12.10.2017 | Vagtelvej 31, 2000 Frederiksberg |
Vibeke Wærn |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kren Erik Nielsen | 01.01.2007 | Christian IX's Gade 2, 1111 København K |
Christel Arpalice Piron | 01.01.2007 | Niels Juelsvej 15, 2680 Solrød Strand |
Ethel Wærn | 01.01.2007 | Vejlefjordskolen 13, 8721 Daugård |
Lars Henrik Jensen | 24.02.2015 | Strandhøjen 10, 3600 Frederikssund |
Flemming Wærn Johannessen | 01.10.2021 | Jernbanevej 10, 3700 Rønne |
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Emma Studio | 41422483 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
HASLEV BYG ApS | 27181120 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
MAW HOLDING ApS | 26730813 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
MEDIC WIOTECH A/S | 31264189 | NORMAL | Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (463890) |
MI SUPPORT A/S | 25793714 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
PHARMAVIE A/S | 26553148 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
PRINTECH ApS | 31264561 | NORMAL | Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (461400) |
VIPS HOLDING ApS | 26730848 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Wiotech Nordic ApS | 26479150 | NORMAL | Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (463890) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.08.2002 | 11,08 (km) | Niels Juelsvej 15, 2680 Solrød Strand | Fændediget 1A, 4600 Køge |
15.09.2003 | 31,23 (km) | Fændediget 1A, 4600 Køge | Engager 2, 2605 Brøndby |
16.09.2005 | 31,33 (km) | Engager 2, 2605 Brøndby | Kildebrogårdsvej 11D, 4622 Havdrup |
09.03.2009 | 14,80 (km) | Kildebrogårdsvej 11D, 4622 Havdrup | Korskildeeng 4, 2670 Greve |
27.02.2012 | 0,00 (km) | Korskildeeng 4, 2670 Greve | Korskildeeng 4, 2670 Greve |
28.03.2012 | 0,71 (km) | Korskildeeng 4, 2670 Greve | Korskildelund 4, 2670 Greve |
11.03.2022 | 0,00 (km) | Korskildelund 4, 2670 Greve | Korskildelund 4, 2670 Greve |
PHARMAVIE A/S. |
Sidst opdateret den 06.04.2009 og angivet som gældende fra 09.03.2009 (5680 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Pharmatronics | 34321760 |
Pharmatuxa | 37992828 |
Pharma Validation ApS | 42589675 |
PHARMAVEST ApS | 26385180 |
PHARMAVIE A/S | 26553148 |
PHARMAVIE CONSULT A/S | 26553148 |
PHARMAVIT ApS | 29316775 |
Pharmaway Invest ApS | 38585126 |
PharmaWise | 41978848 |
Pharmaxim AB | 27590004 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Vibeke Wærn(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Margit Wærn(virk.: 10) Formand, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Carsten Wærn(virk.: 39) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 11 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 12 % | 45 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kren Erik Nielsen(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 |
Lars Henrik Jensen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 |
Ethel Wærn(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Christel Arpalice Piron(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
Flemming Wærn Johannessen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 25 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 |
Pct. | 41 % | 0 % | 0 % | 10 % | 46 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Vibeke Wærn(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 1 | 0 | 10 |
Margit Wærn(virk.: 10) Formand, Reelle ejere | 7 | 3 | 0 | 10 |
Carsten Wærn(virk.: 39) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 38 | 24 | 0 | 6 |
Sum | 47 | 28 | 0 | 26 |
Pct. | 47 % | 28 % | 0 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kren Erik Nielsen(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 23 | 1 | 12 |
Lars Henrik Jensen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 15 | 1 | 4 |
Ethel Wærn(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 0 | 2 |
Christel Arpalice Piron(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 18 | 0 | 5 |
Flemming Wærn Johannessen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 109 | 57 | 2 | 23 |
Pct. | 57 % | 30 % | 1 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |