Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Sjøgreen Jørgensen | 01.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Jørgensen | 05.07.2002 | 31.12.2019 | direktør |
Sven Flemming Koch | 02.04.2002 | 05.07.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Sjøgreen Jørgensen | 08.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Jørgensen | 05.07.2002 | 08.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Morten Jørgensen | 05.07.2002 | 08.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Kiel | 05.07.2002 | 08.03.2013 | bestyrelsesmedlem |