Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Reimer Meilstrup | 11.03.2013 | 27.06.2019 | bestyrelse |
Henrik Hasselbalch | 17.03.2003 | 27.06.2019 | bestyrelse |
Per Weber Kirk Andersen | 17.03.2003 | 27.06.2019 | bestyrelse |
Knud Brøchner | 17.03.2003 | 27.06.2019 | bestyrelse |
Ole Mikkelsen | 30.01.2002 | 17.03.2003 | bestyrelse |
Preben Rossel Scheel | 30.01.2002 | 17.03.2003 | bestyrelse |
Lars Gaardsholt Thinggaard | 30.01.2002 | 17.03.2003 | bestyrelse |