Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bækmark | 29.11.2019 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Kjeld Isager | 30.11.2018 | 22.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Høholt Jensen | 09.11.2018 | 30.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Nilsson | 27.10.2015 | 09.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Fibiger Hansen | 19.11.2014 | 22.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Lægaard Broni | 19.11.2014 | 22.04.2022 | formand |
Vibeke Antonsen | 19.11.2014 | 27.10.2015 | bestyrelsesmedlem |