Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ADVOKATFIRMAET LARS BRONI ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 16123684) | NORMAL | 01.04.1992 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
AURA A/S (CVR 10163668) | NORMAL | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
ADA Green Energy A/S (CVR 43658387) | NORMAL | 21.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
AURA VE A/S (CVR 40579974) | NORMAL | 24.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
AURA ENERGI A.M.B.A. (CVR 35861564) | NORMAL | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Brabrand Divisions Fodbold ApS (CVR 41762764) | NORMAL | 14.10.2020 | formand |
SKOVVÆNGET 20-58 ApS (CVR 34694826) | NORMAL | 28.08.2012 | formand |
Miljø- og Energifonden af 2005 (CVR 29851905) | NORMAL | 12.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AURA E-Mobility A/S (CVR 41881577) | NORMAL | 20.11.2020 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
AURA Fiber Kazoom A/S (CVR 40700218) | OPLØST EFTER FUSION | 07.08.2019 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
AURA VE A/S (CVR 40579974) | NORMAL | 12.06.2019 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
AURA RÅDGIVNING A/S (CVR 21552348) | NORMAL | 12.01.2017 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
KONTORFÆLLESSKABET KANNIKEHUSET ApS (CVR 26435196) | NORMAL | 19.11.2014 | 22.04.2022 | formand |
AURA FIBER A/S (CVR 21628549) | NORMAL | 28.05.2014 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
AURA A/S (CVR 10163668) | NORMAL | 28.05.2014 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
AURA INSTALLATION A/S (CVR 29813884) | NORMAL | 28.05.2014 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
AURA ENERGI A.M.B.A. (CVR 35861564) | NORMAL | 28.05.2014 | 14.12.2020 | næstformand |
AURA RÅDGIVNING A/S (CVR 21552348) | NORMAL | 28.05.2014 | 11.01.2017 | formand |
AURA FIBER GE A/S (CVR 21504300) | OPLØST EFTER FUSION | 28.05.2014 | 30.09.2016 | bestyrelse |
VESTERBY DENMARK ApS (CVR 31934273) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.09.2013 | 07.07.2014 | formand |
PROSAM FORSIKRING AGENTUR A/S (CVR 34618879) | UNDER KONKURS | 30.07.2013 | 18.03.2015 | formand |
BJARSØ A/S (CVR 26798868) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.05.2012 | 01.06.2016 | formand |
HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S (CVR 33264674) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.11.2010 | 19.12.2012 | bestyrelse |
E3LIGHT PROFESSIONAL A/S (CVR 33039654) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.06.2010 | 17.08.2018 | formand |
AURA Elhandel A/S (CVR 25567714) | NORMAL | 20.05.2010 | 15.12.2020 | næstformand |
E3LIGHT RETAIL A/S (CVR 31878276) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.12.2008 | 17.08.2018 | formand |
ANDELSSELSKABET AF DEN 30. JULI 2014 (CVR 21750190) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.12.2007 | 01.06.2016 | formand |
AURA EL-NET BE A/S (CVR 25447042) | OPLØST EFTER FUSION | 12.12.2007 | 28.05.2014 | formand |
DJURS VAND ERHVERV A/S (CVR 30499824) | NORMAL | 01.02.2007 | 20.05.2008 | suppleant |
ANDELSSELSKABET AF DEN 30. JULI 2014 (CVR 21750190) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.10.2006 | 23.10.2006 | suppleant |
AURA EL-NET BE A/S (CVR 25447042) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.2006 | 23.10.2006 | suppleant |
DMB LARGE SCALE EVENTS ApS (CVR 29203660) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.12.2005 | 31.08.2010 | formand |
DMB HOLDING ApS (CVR 29203407) | TVANGSOPLØST | 13.12.2005 | 18.09.2009 | formand |
DMB EVENTS ApS (CVR 29203520) | TVANGSOPLØST | 13.12.2005 | 18.09.2009 | formand |
EI2009 ApS (CVR 28693257) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.04.2005 | 13.10.2006 | bestyrelse |
E3LIGHT A/S (CVR 27215475) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.03.2005 | 07.06.2011 | næstformand |
EXPOTAPE A/S (CVR 19382346) | NORMAL | 12.05.2004 | 15.09.2008 | formand |
BRABRAND KONTRAKTFODBOLD A/S (CVR 27300804) | NORMAL | 14.08.2003 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
PARIS TECHNOLOGIES A/S (CVR 19477487) | TVANGSOPLØST | 28.06.1996 | 18.02.2004 | bestyrelse |
DK KØKKEN. LYSTRUP A/S (CVR 18645106) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.1995 | 06.10.1997 | bestyrelse |
ADVOKATFIRMAET LARS BRONI ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 16123684) | NORMAL | 01.04.1992 | 20.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ADVOKATFIRMAET LARS BRONI ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 16123684) | NORMAL | 01.04.1992 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FOX CLASSIC-CAR RACING ApS (CVR 33508786) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.03.2011 | 15.03.2012 | direktion |
ROULOEN 36 ApS (CVR 28883374) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.06.2005 | 13.07.2007 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Lægaard Broni | 13,11 % | 13,11 % | 16,39 % | 27,87 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Lægaard Broni (antal: 61) | 17 | 17 | 24 | 3 |
Pct. | 28 % | 28 % | 39 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Lægaard Broni (antal: 71) | 40 | 3 | 4 | 24 |
Pct. | 56 % | 4 % | 6 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
BJGR HOLDING ApS (CVR 25001354) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-01-14 | 2014-05-13 | likvidator |
FLORA HOLDING ApS (CVR 32319947) | TVANGSOPLØST | 2014-10-01 | 2015-02-25 | likvidator |
STYLIST COMPAGNIET ApS (CVR 21394297) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-10-29 | 2000-03-15 | likvidator |
HINNERUP HOLDING ApS (CVR 20870435) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-11-14 | 2013-09-20 | likvidator |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 10/10 2002 ApS (CVR 18312786) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-11-25 | 2009-06-30 | likvidator |
MØLLEBAKKENS CEMENTVARER A/S (CVR 21466573) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-06-27 | 2006-08-11 | likvidator |
TØMRERFA. JENSEN - HADSTEN ApS (CVR 28666829) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-08-29 | 2011-12-19 | likvidator |
XBI A/S (CVR 14346430) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-03-27 | 2018-05-07 | likvidator |
ANDELSSELSKABET AF DEN 30. JULI 2014 (CVR 21750190) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2016-06-01 | 2016-10-14 | likvidator |
REINAU & FIIRGAARD ApS (CVR 12147287) | TVANGSOPLØST | 2004-04-19 | 2019-06-28 | likvidator |
GALTEN INSTALLATIONSFORRETNING ApS (CVR 27522114) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-11-08 | 2014-09-08 | likvidator |
MARSALLÉ 38 ApS (CVR 31491908) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-07-06 | 2012-11-27 | likvidator |
COSMODAN ApS (CVR 28319355) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-09-05 | 2007-06-04 | likvidator |
LÜBKER HOLDING ApS (CVR 30919238) | OPLØST EFTER FUSION | 2022-09-20 | 2023-12-29 | likvidator |
KOMPLEMENTAR TIL MULLEN ApS (CVR 17956175) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-10-22 | 2022-01-31 | likvidator |
FS Byg & Udvikling II ApS (CVR 38173995) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-09-08 | 2018-05-31 | likvidator |
REFLEX DANMARK ApS (CVR 33964846) | OPLØST EFTER KONKURS | 2016-02-15 | 2019-04-02 | likvidator |
ZANTINGH ENERGI SYSTEMER A/S (CVR 15136103) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-02-26 | 2003-09-26 | likvidator |
HANS BADEN GRAFISKE A/S (CVR 26993199) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2019-06-03 | 2020-02-07 | likvidator |
SKANDINAVISK CENTRAL AGENTUR ApS (CVR 12130716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-09-12 | 1996-11-08 | likvidator |
ØKOLOGIENS HAVE ApS (CVR 34086109) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-05-16 | 2014-11-26 | likvidator |
FINN FREDERIKSEN HOLDING ApS (CVR 28497504) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-12-18 | 2018-12-05 | likvidator |
HANS BADEN GRAFISKE TEGNESTUE ApS (CVR 48694217) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-01-17 | 2013-11-03 | likvidator |