Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemars Have 114, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Svinggårdsvej 1, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-09-07 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-07 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Vedtægter: 2022-12-30 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-28 tilføjes Vedtægter: 2021-12-28 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinggårdsvej 1, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 10, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: lh@hesseldahladministration.dk (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2020-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 10, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 8, 2990 Nivå (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 8, 2990 Nivå (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 11, 1., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 tilføjes Vedtægter: 2017-12-14 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-06-01 tilføjes Bestyrelse: Benedicte Kondrup Maul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-05-02 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gammeltoft Schougaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-02 fjernes Bestyrelse: Lars Hesseldahl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 11, 1., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2014-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 308, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-12-30 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at eje og drive virksomhed ved udlejning af ejendommen beliggende 31 Market Street Telford, Shropshire, Wellington - UK. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 tilføjes Vedtægter: 2014-12-30 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2013-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 308, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Bestyrelse: Jakob Landberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Anders Krarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-26 tilføjes Legale ejere: Benedicte Kondrup Maul, Jakob Landberg, Christian Kofoed Kyhlensø Møller, Morten Hertz, Jørgen Anders Krarup, Niels Frederik Holm, John Müller, Michael Hoffmann (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-17 tilføjes Bestyrelse: Lars Hesseldahl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-17 fjernes Bestyrelse: Michael Hoffmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-06-06)
Den 2006-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-06-06)
Den 2006-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 11, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Hoffmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-10 fjernes Bestyrelse: Kim Borch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 11, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 tilføjes Bestyrelse: Kim Borch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET WELLINGTON ApS (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2001-12-05 tilføjes Navne: K/S WELLINGTON (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2001-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)