Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Skov Jensen | 05.09.2005 | 15.02.2016 | adm. dir |
Jytte Moth Jensen | 14.01.2002 | 05.09.2005 | direktion |
Kim Madsen | 20.12.2001 | 14.01.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Sattrup Christensen | 20.05.2015 | 15.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Kristensen | 30.08.2012 | 15.02.2016 | bestyrelse |
Mads Henrik Ryder | 22.05.2012 | 28.08.2014 | bestyrelse |
Carl Henrik Jeppesen | 01.03.2012 | 28.08.2014 | bestyrelse |
Preben Bager | 06.05.2011 | 15.02.2016 | formand |
Jesper Sondrup Rosener | 05.02.2009 | 01.03.2012 | bestyrelse |
Peter Boserup Lund | 28.05.2008 | 06.05.2011 | formand |
Anette Bruun Ladefoged | 28.12.2007 | 05.02.2009 | bestyrelse |
Preben Bager | 28.12.2007 | 28.05.2008 | formand |
Jesper Sondrup Rosener | 28.12.2007 | 28.12.2007 | bestyrelse |
Niels Leth-Espensen | 13.11.2006 | 08.05.2007 | bestyrelse |
Palle Skov Jensen | 05.09.2005 | 15.02.2016 | bestyrelse |
Kurt Møller | 05.09.2005 | 28.12.2007 | bestyrelse |
Peter Jørgen Rosendahl | 05.09.2005 | 13.11.2006 | bestyrelse |
Uwe Teichert | 14.01.2002 | 05.09.2005 | bestyrelse |
Jytte Moth Jensen | 14.01.2002 | 05.09.2005 | bestyrelse |
Kim Madsen | 20.12.2001 | 14.01.2002 | bestyrelse |
Helle Garde Carlsen | 20.12.2001 | 14.01.2002 | bestyrelse |
Annemette Heller | 20.12.2001 | 14.01.2002 | formand |