Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Binavne | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Engdahlsvej 17, 7400 Herning (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Direktion: Anker Stensig Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-14 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: ankerstensigandersen@gmail.com (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Legale ejere: AA HOLDING ApS, HERNING (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Navne: Netmedia365.com ApS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-05-01 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Reelle ejere: Anker Stensig Andersen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdahlsvej 17, 7400 Herning (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2018-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: ankerstensigandersen@gmail.com (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-12-15 tilføjes Navne: Netmedia365.com ApS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-12-14 fjernes Navne: AA INVEST ApS, HERNING (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2018-12-15 tilføjes Vedtægter: 2018-12-15 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-12-15 fjernes Binavne: LEAN CAPITAL ApS, AA INVESTMENT ApS (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-17 tilføjes Binavne: LEAN CAPITAL ApS, AA INVESTMENT ApS (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2014-12-17 fjernes Binavne: LEAN CAPITAL A/S, AA INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde formuegenstande og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2014-12-17 tilføjes Navne: AA INVEST ApS, HERNING (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2014-12-16 fjernes Navne: AA INVEST A/S, HERNING (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2014-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2014-12-17 tilføjes Vedtægter: 2014-12-17 (offentliggjort 2018-12-16)
Den 2014-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2014-12-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2014-12-17 fjernes Bestyrelse: Anker Stensig Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2013-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 97, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2011-09-12)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 97, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2011-09-12)
Den 2011-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 7. th., 7400 Herning (offentliggjort 2010-02-10)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 7. th., 7400 Herning (offentliggjort 2010-02-10)
Den 2010-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 4, 7400 Herning (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2009-03-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Stensig Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-01 fjernes Bestyrelse: Nick Andreas Omann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-09-02)
Den 2007-10-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-05-01 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 4, 7400 Herning (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2006-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@aaholding.dk (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2006-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 6, 2. th., 7400 Herning (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-27 tilføjes Bestyrelse: Else Marie Klippert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-27 fjernes Bestyrelse: Per Lykke Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 6, 2. th., 7400 Herning (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2005-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2003-09-17)
Den 2005-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aaholding.dk (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2005-04-30 tilføjes Navne: AA INVEST A/S, HERNING (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2005-04-29 fjernes Navne: AA INVESTMENT A/S (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-25 tilføjes Navne: AA INVESTMENT A/S (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-24 fjernes Navne: FLECODAN A/S (offentliggjort 2002-02-20)
Den 2005-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2005-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2005-04-25 tilføjes Bestyrelse: Per Lykke Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-25 fjernes Bestyrelse: Søren Hager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-25 tilføjes Direktion: Anker Stensig Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2005-04-25 fjernes Direktion: Søren Hager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-09-02)
Den 2004-06-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2002-03-08)
Den 2003-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2003-09-17)
Den 2003-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Engdahlsvej 17-19, 7400 Herning (offentliggjort 2002-08-16)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdahlsvej 17-19, 7400 Herning (offentliggjort 2002-08-16)
Den 2002-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 8, 7400 Herning (offentliggjort 2002-02-20)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 8, 7400 Herning (offentliggjort 2002-02-20)
Den 2002-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Hager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-30 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-30 tilføjes Direktion: Søren Hager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-30 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-30 tilføjes Navne: FLECODAN A/S (offentliggjort 2002-02-20)
Den 2002-01-29 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2349 (offentliggjort 2001-12-21)
Den 2002-01-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2002-03-08)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-14 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-14 tilføjes Binavne: LEAN CAPITAL A/S, AA INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2001-12-14 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-14 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-14 tilføjes Legale ejere: AA HOLDING ApS, HERNING (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2349 (offentliggjort 2001-12-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Reelle ejere: Anker Stensig Andersen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-14 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2001-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2001-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-21)