Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anker Stensig Andersen | 25.04.2005 | 21.04.2022 | direktør |
Søren Hager | 30.01.2002 | 25.04.2005 | direktør |
Kim Madsen | 14.12.2001 | 30.01.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Stensig Andersen | 01.03.2009 | 17.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Else Marie Klippert | 27.02.2006 | 17.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anker Stensig Andersen | 25.04.2005 | 17.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Nick Andreas Omann | 25.04.2005 | 01.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Lykke Jensen | 25.04.2005 | 27.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Paul Meldgaard Knudsen | 30.01.2002 | 25.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hager | 30.01.2002 | 25.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 14.12.2001 | 30.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Helle Garde Carlsen | 14.12.2001 | 30.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 14.12.2001 | 30.01.2002 | formand |