Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Vibeke Holbøll(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 8,70 % |
Henrik Hübner(virk.: 12) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Peter Grubert(virk.: 86) | 3,53 % | 4,71 % | 7,06 % | 14,12 % |
Peter Linck(virk.: 40) | 42,50 % | 55,00 % | 62,50 % | 87,50 % |
Pct. | 13,69 % | 17,42 % | 20,54 % | 31,77 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Hübner | 10.04.2000 | Lundehusvej 23D, 2100 København Ø |
Peter Grubert | 06.05.2011 | Fru Gyllembourgs Vej 8, 2000 Frederiksberg |
Peter Linck |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3 X N HOLDING A/S | 28480954 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
3XN A/S | 14277137 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
GXN A/S | 34896747 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.01.2002 | 5,19 (km) | Sølundsvej 3, 2100 København Ø | Nicolai Eigtveds Gade 36, 1402 København K |
08.04.2002 | 2,64 (km) | Nicolai Eigtveds Gade 36, 1402 København K | Kanonbådsvej 8, 1437 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 18.09.2002 (1556 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Dagbehandlingstilbuddet Dagskolen på Bustrup Hovedgård | 25605799 |
Dagbehandlingstilbuddet Farmen ApS | 40961852 |
Dagbladenes Bureau | 55686815 |
Dagbladet Arbejderens Venners Støtteforening | 25107578 |
DAGBLADET BØRSEN A/S | 76156328 |
Dagbladet Licitationen A/S | 10150825 |
DAGBLADET ROSKILDE TIDENDE A/S | 68435617 |
DAGBLADETS REDAKTIONELLE MEDARBEJDERFORENING | 15629770 |
Dagbog fra Fanø S/I | 38812351 |
Dagbrugere frivillige Hejlskov | 32021131 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Vibeke Holbøll(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
Henrik Hübner(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Peter Grubert(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 1 | 14 | 31 | 5 |
Peter Linck(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 32 % | 0 % | 1 % | 33 % | 30 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Vibeke Holbøll(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 0 | 1 | 4 |
Henrik Hübner(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 1 | 2 | 1 |
Peter Grubert(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden | 71 | 6 | 2 | 33 |
Peter Linck(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 34 | 0 | 4 |
Sum | 118 | 41 | 5 | 42 |
Pct. | 57 % | 20 % | 2 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |