Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Gorm Villum Petersen | 26.07.2001 | |
Kim Holger Nielsen | 26.07.2001 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
STORAGER ASSET CAPITAL A/S (CVR 21165794) | NORMAL | 20.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FUN WORLD HOLDING ApS (CVR 26786339) | 17.07.2017 | 20.06.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
TT ERHVERV ApS (CVR 31892341) | 17.07.2017 | 20.06.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
STORAGER ASSET CAPITAL A/S (CVR 21165794) | 17.07.2017 | 19.06.2023 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
GORM PETERSEN HOLDING ApS (CVR 26224969) | 01.01.2014 | 17.07.2017 | 100,00% | 100,00 % |