Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-08-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Boysen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Direktion: Jan Henning Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: or@opco.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-29 fjernes Navne: OPCO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Stiftere: Peter Jeberg, Ole Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Messingvej 7, 8940 Randers SV (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-02 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-10 tilføjes Bestyrelse: Jesper Boysen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Bestyrelse: Peter Jeberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 tilføjes Direktion: Jan Henning Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Direktion: Peter Jeberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, distribution og markedsføring af forbrugsvarer og udstyr til sundhedssektoren i Norden samt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 tilføjes Vedtægter: 2010-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-10 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messingvej 7, 8940 Randers SV (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Messingvej 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messingvej 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 28, 8900 Randers C (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2006-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: or@opco.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-20 tilføjes Bestyrelse: Hanne Jeberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 fjernes Bestyrelse: Annemette Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Direktion: Peter Jeberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 fjernes Direktion: Ole Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 28, 8900 Randers C (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2004-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-18 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2002-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Bestyrelse: Annemette Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Direktion: Ole Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Navne: OPCO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Stiftere: Peter Jeberg, Ole Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)