Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Ekebjærg Petersen | 30.06.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Lund | 03.07.2018 | 30.06.2020 | direktør |
Ann Louise Bundgaard Hansen | 03.07.2018 | 13.02.2019 | direktør |
Carl Peder Ramel | 01.03.2007 | 01.06.2018 | direktør |
Shlomo Liran | 18.12.2006 | 01.03.2007 | direktør |
Morten Christiansen | 01.08.2005 | 30.06.2020 | adm. dir |
Jesper Krebs Weng | 01.05.2004 | 01.07.2005 | direktør |
Christopher Bannister | 03.09.2001 | 07.01.2004 | direktør |
Kim Madsen | 01.07.2001 | 03.09.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Kramer | 22.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pablo Moro Soucheiron | 22.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ekebjærg Petersen | 02.11.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Monica Merino Garrido | 02.11.2023 | 22.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ekebjærg Petersen | 21.12.2020 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jose Manuel Aisa Mancho | 21.12.2020 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Alexandre Mestre Molins | 21.12.2020 | 31.10.2023 | formand |
Jose Maria Miralles Prieto | 21.12.2020 | 31.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Christiansen | 01.10.2018 | 02.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carl Peder Ramel | 15.09.2014 | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erling Lennart Johansson | 18.07.2011 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Christian Cederholm | 01.11.2009 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claes Johan Bygge | 16.01.2008 | 18.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Edith Shih | 01.01.2007 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kin Ning Canning Fok | 02.08.2004 | 21.12.2020 | formand |
Colin Patrick Tucker | 31.05.2003 | 01.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Frank John Sixt | 03.09.2001 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Nicolas Roger Salbaing | 03.09.2001 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marcus Wallenberg | 03.09.2001 | 01.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Adine Charlotte Grate Axen | 03.09.2001 | 01.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Björn Magnus Ivar Svedberg | 03.09.2001 | 16.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Pok-Man Lui | 03.09.2001 | 20.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.2001 | 03.09.2001 | bestyrelsesmedlem |