Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 2., 1264 København K (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Direktion: Michael John O'Reilly (direktør) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Legale ejere: Kassia Finans Limited (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Navne: OHJR INTERNATIONAL COUNSEL ApS (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Reelle ejere: Michael John O'Reilly, Zubaidah Binte Jaffar O'Reilly (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 2., 1264 København K (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 3., 1260 København K (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 3., 1260 København K (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2018-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Omøgade 8, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 tilføjes Direktion: Michael John O'Reilly (direktør) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2016-09-19 fjernes Direktion: Mohammed Ali Al-Shareef (direktion) (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-20 tilføjes Vedtægter: 2015-05-20 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2010-06-30 fjernes Revisor: Holdingselskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 tilføjes Revisor: Holdingselskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Omøgade 8, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2008-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 21, 1., 1265 København K (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 21, 1., 1265 København K (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 23, 1., 1157 København K (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2002-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2002-10-29 tilføjes Vedtægter: 2002-10-29 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2002-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 23, 1., 1157 København K (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 122, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2002-09-03 fjernes Direktion: Joan Gejl Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 tilføjes Direktion: Joan Gejl Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 fjernes Direktion: Martin Kaalund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Direktion: Martin Kaalund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 fjernes Direktion: Jesper Kilbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 122, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-25 tilføjes Direktion: Jesper Kilbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-25 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-25 tilføjes Legale ejere: Kassia Finans Limited (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-25 tilføjes Navne: OHJR INTERNATIONAL COUNSEL ApS (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-24 fjernes Navne: SCSK 5809 ApS (offentliggjort 2001-07-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: SCSK 5809 ApS (offentliggjort 2001-07-09)
Den 2001-07-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-25 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Reelle ejere: Michael John O'Reilly, Zubaidah Binte Jaffar O'Reilly (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-11)