Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Zubaidah Binte Jaffar O'Reilly | 19.09.2016 | 11.01.2021 | direktør |
Michael John O'Reilly | 19.09.2016 | 11.01.2021 | direktør |
Joan Gejl Jessen | 17.06.2002 | 03.09.2002 | direktion |
Martin Kaalund | 21.03.2002 | 29.04.2002 | direktion |
Mohammed Ali Al-Shareef | 25.07.2001 | 19.09.2016 | direktion |
Jesper Kilbæk | 25.07.2001 | 15.02.2002 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.07.2001 | 25.07.2001 | direktion |