Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Mølbach Thomsen | 13.09.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Mølbach Thomsen | 01.10.2004 | 13.09.2006 | direktør |
Henrik Mølbach Thomsen | 28.06.2001 | 01.10.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Hedegård Lyhne | 10.08.2023 | formand |
Laura Auzina Thomsen | 12.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Mølbach Thomsen | 28.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Tingleff Bruun | 12.07.2021 | 22.08.2022 | formand |
Hans Peter Mølbach Thomsen | 17.02.2014 | 12.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bernt Krogsgaard Larsen | 15.04.2010 | 04.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Martin Thisted | 13.09.2006 | 15.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hedegård Lyhne | 05.07.2005 | 12.07.2021 | formand |
Hans Peter Mølbach Thomsen | 05.07.2005 | 13.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lilian Gärtner Kristensen | 28.06.2001 | 05.07.2005 | bestyrelsesmedlem |