Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Nelson Lee Ørnstrand | 01.02.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Glen Rimington | 21.12.2016 | 01.02.2017 | direktør |
Thomas Aagaard Pejter | 21.12.2016 | 01.02.2017 | direktør |
Jacob Nelson Lee Ørnstrand | 21.12.2016 | 31.01.2017 | adm. dir |
Jacob Nelson Lee Ørnstrand | 17.07.2013 | 20.12.2016 | direktør |
Per Nelson Ørnstrand | 22.06.2001 | 17.07.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ibrahim Gokcen | 23.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gajakarnan Vibushanan Kandiah | 23.06.2021 | formand |
Jacob Nelson Lee Ørnstrand | 04.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Yolanda Johanna Maria Antoinetta Paulissen | 23.06.2021 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Kultoft Lorentsen | 07.02.2020 | 23.06.2021 | formand |
Henrik Richard Hasselbalch Busch | 30.04.2019 | 23.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nina Fisker Olesen | 30.04.2019 | 07.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Teddy Lok | 30.04.2019 | 07.02.2020 | formand |
Jesper Teddy Lok | 21.11.2018 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lindgaard | 30.12.2014 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Madsen | 30.12.2014 | 30.04.2019 | formand |
Per Nelson Ørnstrand | 30.12.2014 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Toft | 12.07.2013 | 04.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Nelson Lee Ørnstrand | 11.03.2011 | 30.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Kultoft Lorentsen | 22.06.2001 | 06.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Else Hansen | 22.06.2001 | 30.12.2014 | bestyrelsesmedlem |