Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløkken 108, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-19 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Legale ejere: CV 1 INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Navne: CV INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Stiftere: GIANTCODE A/S (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Bestyrelse: Jan Frydenriech Fogh (formand) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Direktion: Jan Frydenriech Fogh (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Revisor: Selskabet af 23/1 1984 ApS (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-07-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkken 108, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløkken 108, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkken 108, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 3, 9500 Hobro (offentliggjort 2004-12-29)
Den 2006-07-06 tilføjes Direktion: Jan Frydenriech Fogh (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2006-07-06 fjernes Direktion: Steen Kibsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handel, investering, finansiering og yde finansiel rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2006-07-06 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-07-06)
Den 2006-07-05 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2006-07-06 tilføjes Legale ejere: CV 1 INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2006-07-06 tilføjes Navne: CV INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2006-07-05 fjernes Navne: PROJECTIA ApS (offentliggjort 2001-06-28)
Den 2006-07-06 tilføjes Revisor: Selskabet af 23/1 1984 ApS (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2006-07-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2006-07-06 tilføjes Vedtægter: 2006-07-06 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2006-07-06 fjernes Bestyrelse: Steen Kibsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 3, 9500 Hobro (offentliggjort 2004-12-29)
Den 2004-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 11, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-05 tilføjes Bestyrelse: Joacim Lars Bruus-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Direktion: Steen Kibsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Bahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 fjernes Direktion: Jens Ole Bahr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Ole Bahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 fjernes Bestyrelse: Jan Arndt Trintved (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Direktion: Jens Ole Bahr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 fjernes Direktion: Steen Kibsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Frydenriech Fogh (formand) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2003-03-10 fjernes Bestyrelse: Karsten Dan Joensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 tilføjes Bestyrelse: Karsten Dan Joensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Karlskov Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Karlskov Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 fjernes Bestyrelse: John Holger Adamsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Bestyrelse: Kim Krolmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 11, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 tilføjes Bestyrelse: Kim Krolmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Direktion: Steen Kibsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-19 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2001-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Navne: PROJECTIA ApS (offentliggjort 2001-06-28)
Den 2001-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Stiftere: GIANTCODE A/S (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2001-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)