Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Askjær Mikkelsen | 04.02.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Askjær Mikkelsen | 05.03.2008 | 24.04.2023 | direktør |
Morten Oxlund | 15.01.2003 | 15.01.2003 | direktør |
Niels Peter Frisesdal | 15.06.2001 | 05.03.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Fabritius de Tengnagel | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steen Askjær Mikkelsen | 27.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Morten Oxlund | 15.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Fabritius de Tengnagel | 01.11.2019 | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jon Stefansson | 06.12.2013 | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steen Askjær Mikkelsen | 27.04.2005 | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Oxlund | 15.01.2003 | 24.04.2023 | formand |
Niels Peter Frisesdal | 15.01.2003 | 06.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Pierre Legarth | 15.01.2003 | 27.04.2005 | bestyrelsesmedlem |