Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PIERRE CONSTRUCTION A/S (CVR 29209405) | NORMAL | 20.12.2005 |
PIERRE LEGARTH HOLDING A/S (CVR 34886490) | NORMAL | 17.12.2012 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
PIERRE.DK HADERSLEV A/S (CVR 30895916) | OPLØST EFTER FUSION | 26.09.2007 | 31.10.2009 |
PIERRE.DK ODENSE A/S (CVR 30597907) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.2007 | 31.10.2009 |
PIERRE.DK SILKEBORG A/S (CVR 29226539) | OPLØST EFTER FUSION | 05.01.2006 | 31.10.2009 |
PIERRE.DK SOLRØD A/S (CVR 30694147) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.2007 | 31.10.2009 |
PIERRE.DK SORØ A/S (CVR 31169798) | OPLØST EFTER FUSION | 07.01.2008 | 31.10.2009 |
PIERRE.DK ÅLBORG A/S (CVR 30362403) | OPLØST EFTER FUSION | 21.03.2007 | 31.10.2009 |
PL KOLDING MANAGEMENT ApS (CVR 32564887) | OPLØST EFTER FUSION | 12.11.2009 | 01.02.2012 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DALBY PARKEN KOLDING A/S (CVR 38770608) | NORMAL | 04.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
ELKÆRHOLM PARKEN KOLDING A/S (CVR 37589586) | NORMAL | 04.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
DREJENSHAVE KOLDING A/S (CVR 37557765) | NORMAL | 21.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE.DK AUTOLAKERING A/S (CVR 15000295) | NORMAL | 27.08.2015 | formand |
PIERRE LEGARTH HOLDING A/S (CVR 34886490) | NORMAL | 17.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE CONSTRUCTION A/S (CVR 29209405) | NORMAL | 20.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE EJENDOMME A/S (CVR 25486021) | NORMAL | 03.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE FINANS GROUP A/S (CVR 19779777) | NORMAL | 01.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 03.07.2020 | 01.02.2023 | formand |
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 28.05.2020 | 02.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
NDI HOLDING A/S (CVR 20198508) | NORMAL | 17.02.2020 | 11.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 09.04.2019 | 27.05.2020 | formand |
FONDEN HOUSE OF INNOVATION (CVR 29689172) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.02.2019 | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN BUSINESS KOLDING (CVR 18746131) | NORMAL | 28.02.2019 | 25.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 29.09.2017 | 08.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 05.01.2017 | 28.09.2017 | formand |
PIERRE.DK INVESTMENT ApS (CVR 30719875) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2016 | 10.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Alfa Tower A/S (CVR 37256315) | NORMAL | 26.11.2015 | 30.06.2017 | formand |
PIERRE.DK INVESTMENT ApS (CVR 30719875) | OPLØST EFTER FUSION | 27.08.2015 | 23.05.2016 | formand |
PIERRE.DK INVESTMENT ApS (CVR 30719875) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2013 | 26.08.2015 | bestyrelse |
PIERRE.DK AUTOLAKERING A/S (CVR 15000295) | NORMAL | 29.05.2013 | 26.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
TROPI A/S (CVR 34730407) | OPLØST EFTER FUSION | 05.11.2012 | 08.01.2014 | bestyrelse |
MAGAARDS CONDITORIER ApS (CVR 34545219) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.04.2012 | 26.07.2021 | bestyrelse |
PIERRE.DK INVESTMENT ApS (CVR 30719875) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.2010 | 03.12.2010 | bestyrelse |
PL KOLDING BOLIGUDLEJNING A/S (CVR 33148062) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2010 | 08.01.2014 | bestyrelse |
RETTIGHEDSSELSKABET SKYBOX ApS (CVR 31769930) | NORMAL | 26.08.2010 | 23.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE.DK SLAGELSE A/S (CVR 20964901) | OPLØST EFTER FUSION | 16.06.2008 | 31.10.2009 | bestyrelse |
PIERRE.DK SORØ A/S (CVR 31169798) | OPLØST EFTER FUSION | 07.01.2008 | 31.10.2009 | bestyrelse |
PIERRE.DK ÅRHUS V A/S (CVR 28127235) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.2007 | 31.10.2009 | bestyrelse |
PIERRE.DK HADERSLEV A/S (CVR 30895916) | OPLØST EFTER FUSION | 26.09.2007 | 31.10.2009 | bestyrelse |
PIERRE.DK SOLRØD A/S (CVR 30694147) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.2007 | 31.10.2009 | bestyrelse |
PIERRE.DK ODENSE A/S (CVR 30597907) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.2007 | 31.10.2009 | bestyrelse |
PIERRE.DK ÅLBORG A/S (CVR 30362403) | OPLØST EFTER FUSION | 21.03.2007 | 31.10.2009 | bestyrelse |
Exolak Autolakering A/S (CVR 19944573) | NORMAL | 15.06.2006 | 14.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE.DK SILKEBORG A/S (CVR 29226539) | OPLØST EFTER FUSION | 05.01.2006 | 31.10.2009 | bestyrelse |
OXDAL EJENDOMME A/S (CVR 26927382) | NORMAL | 03.02.2005 | 27.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
OXDAL KØBENHAVN A/S (CVR 28137095) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.10.2004 | 25.08.2005 | bestyrelse |
OXDAL A/S (CVR 26080142) | NORMAL | 15.01.2003 | 27.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
RIIS A/S HANDELS- OG INGENIØRFIRMA (CVR 21776335) | NORMAL | 11.05.2000 | 12.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE.DK AUTOLAKERING A/S (CVR 15000295) | NORMAL | 01.01.1991 | 03.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 01.02.2023 | adm. dir |
FAM. LEGARTH EJENDOMME ApS (CVR 42337714) | NORMAL | 27.04.2021 | direktør |
SØHOLMPARKEN KOLDING 3 ApS (CVR 41958952) | NORMAL | 18.12.2020 | direktør |
SØHOLMPARKEN KOLDING 4 ApS (CVR 41959037) | NORMAL | 18.12.2020 | direktør |
SØHOLMPARKEN KOLDING 6 ApS (CVR 41959118) | NORMAL | 18.12.2020 | direktør |
SØHOLMPARKEN KOLDING 1 ApS (CVR 41959150) | NORMAL | 18.12.2020 | direktør |
SØHOLMPARKEN KOLDING 5 ApS (CVR 41959290) | NORMAL | 18.12.2020 | direktør |
SØHOLMPARKEN KOLDING 2 ApS (CVR 41959525) | NORMAL | 18.12.2020 | direktør |
STJERNEPARKEN KOLDING ApS (CVR 40944575) | NORMAL | 20.11.2019 | direktør |
LYKKES HAVE KOLDING ApS (CVR 40621164) | NORMAL | 27.06.2019 | direktør |
HOLBERGS HAVE KOLDING ApS (CVR 40466193) | NORMAL | 23.04.2019 | direktør |
SØHOLM UDVIKLING KOLDING APS (CVR 39685221) | NORMAL | 28.06.2018 | direktør |
DIESELLA PARKEN KOLDING APS (CVR 39287765) | NORMAL | 16.04.2018 | direktør |
SAXO PARKEN KOLDING ApS (CVR 39121131) | NORMAL | 27.11.2017 | direktør |
DALBY PARKEN KOLDING A/S (CVR 38770608) | NORMAL | 04.07.2017 | direktør |
ELKÆRHOLM PARKEN KOLDING A/S (CVR 37589586) | NORMAL | 04.04.2016 | direktør |
DREJENSHAVE KOLDING A/S (CVR 37557765) | NORMAL | 21.03.2016 | direktør |
PIERRE LEGARTH HOLDING A/S (CVR 34886490) | NORMAL | 17.12.2012 | direktør |
PIERRE CONSTRUCTION A/S (CVR 29209405) | NORMAL | 20.12.2005 | direktør |
PIERRE EJENDOMME A/S (CVR 25486021) | NORMAL | 03.08.2000 | direktør |
PIERRE FINANS GROUP A/S (CVR 19779777) | NORMAL | 01.11.1996 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 28.05.2020 | 03.07.2020 | adm. dir |
STJERNEPARKEN KOLDING 2 ApS (CVR 40944656) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.2019 | 30.09.2022 | direktør |
STJERNEPARKEN KOLDING 3 ApS (CVR 40944761) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.2019 | 30.09.2022 | direktør |
STJERNEPARKEN KOLDING 4 ApS (CVR 40944966) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.2019 | 30.09.2022 | direktør |
STJERNEPARKEN KOLDING 5 ApS (CVR 40945032) | OPLØST EFTER FUSION | 20.11.2019 | 30.09.2022 | direktør |
LLH 2018 ApS (CVR 40096566) | OPLØST EFTER FUSION | 10.12.2018 | 15.03.2024 | direktør |
LLH UDVIKLING ApS (CVR 39569760) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.2018 | 23.02.2023 | direktør |
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 29.09.2017 | 09.04.2019 | adm. dir |
Lasse Larsen Huse Holding ApS (CVR 38279742) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.2016 | 15.03.2024 | direktør |
Gert & Co ApS (CVR 37611018) | NORMAL | 01.04.2016 | 31.05.2018 | direktør |
PIERRE.DK AUTOLAKERING A/S (CVR 15000295) | NORMAL | 29.04.2013 | 27.08.2015 | adm. dir |
TROPI A/S (CVR 34730407) | OPLØST EFTER FUSION | 05.11.2012 | 08.01.2014 | direktion |
PIERRE.DK INVESTMENT ApS (CVR 30719875) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.2010 | 27.08.2015 | direktion |
PL KOLDING BOLIGUDLEJNING A/S (CVR 33148062) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2010 | 08.01.2014 | direktion |
PL KOLDING UDVIKLING ApS (CVR 32788157) | OPLØST EFTER FUSION | 16.03.2010 | 01.02.2012 | direktion |
PL KOLDING MANAGEMENT ApS (CVR 32564887) | OPLØST EFTER FUSION | 12.11.2009 | 01.02.2012 | direktion |
PIERRE.DK SLAGELSE A/S (CVR 20964901) | OPLØST EFTER FUSION | 16.06.2008 | 31.10.2009 | direktion |
PIERRE.DK SORØ A/S (CVR 31169798) | OPLØST EFTER FUSION | 07.01.2008 | 31.10.2009 | direktion |
PIERRE.DK ÅRHUS V A/S (CVR 28127235) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.2007 | 31.10.2009 | direktion |
PIERRE.DK HADERSLEV A/S (CVR 30895916) | OPLØST EFTER FUSION | 26.09.2007 | 31.10.2009 | direktion |
PIERRE.DK SOLRØD A/S (CVR 30694147) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.2007 | 31.10.2009 | direktion |
PIERRE.DK ODENSE A/S (CVR 30597907) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.2007 | 31.10.2009 | direktion |
PIERRE.DK ÅLBORG A/S (CVR 30362403) | OPLØST EFTER FUSION | 21.03.2007 | 31.10.2009 | direktion |
Exolak Autolakering A/S (CVR 19944573) | NORMAL | 15.06.2006 | 14.01.2009 | direktør |
PIERRE.DK SILKEBORG A/S (CVR 29226539) | OPLØST EFTER FUSION | 05.01.2006 | 31.10.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Pierre Legarth | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Pierre Legarth (antal: 54) | 31 | 0 | 22 | 1 |
Pct. | 57 % | 0 % | 41 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Pierre Legarth (antal: 124) | 40 | 46 | 29 | 9 |
Pct. | 32 % | 37 % | 23 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |