Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 27, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 fjernes Bestyrelse: Inger Kirsten Hern (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 fjernes Navne: PHARMACARE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Stiftere: Trond Kjeller, Inger Kirsten Hern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 fjernes Hovedbranche: Medicinalvarefabrikker (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-04 fjernes Bestyrelse: Finn Peder Schultz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-03 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-06 fjernes Revisor: JOHN FRIIS RÅDGIVNING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-29 tilføjes Bestyrelse: Finn Peder Schultz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-21 fjernes Bestyrelse: Helge Wennike (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-14 tilføjes Bestyrelse: Helge Wennike (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-14 fjernes Bestyrelse: Trond Kjeller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 27, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjælsmarkvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor fremstilling og handel med medicinske specialiteter, håndkøbsnedicin og kosttilskud samt drive konsulentvirksomhed og andre aktivieter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-05 tilføjes Vedtægter: 2002-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-08 fjernes Bestyrelse: Henrik Bulskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsmarkvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bulskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Hovedbranche: Medicinalvarefabrikker (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2001-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Navne: PHARMACARE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Revisor: JOHN FRIIS RÅDGIVNING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Stiftere: Trond Kjeller, Inger Kirsten Hern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)