Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CPHINVEST ApS. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2010-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRANDLODSVEJ 13 ApS. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2012-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TORDENSKJOLDSGADE 30 ApS. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2013-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: NØRREGADE 34 ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2014-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: AKTIESELSKABET FIEDLER & LUNDGREN. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2014-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Byhusene Holding Aps. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-05-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARENA HOLDING APS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Rebslagervej 8 - 16 ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2016-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Dortheavej 3 ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2017-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Vesterbrogade 107c ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2017-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CPHInvest Entreprise ApS. (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2019-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet PSD Holding ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1. th., 1255 København K (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 36, 3., 1100 København K (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-09-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-04 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 36, 3., 1100 København K (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2015-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-12-12 tilføjes Direktion: Peter Soldbro Dubin (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-12 fjernes Direktion: Bertil Bak Wogensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-12 tilføjes Legale ejere: Peter Soldbro Dubin (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2014-12-12 tilføjes Reelle ejere: Peter Soldbro Dubin (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2014-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2014-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 36, 3., 1100 København K (offentliggjort 2014-05-19)
Den 2014-05-19 tilføjes Direktion: Bertil Bak Wogensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Direktion: Peter Soldbro Dubin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 36, 3., 1100 København K (offentliggjort 2014-05-19)
Den 2013-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 3., 1051 København K (offentliggjort 2012-01-04)
Den 2012-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 3., 1051 København K (offentliggjort 2012-01-04)
Den 2012-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerrelide 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-02-25)
Den 2009-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerrelide 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-02-25)
Den 2009-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 2., 1260 København K (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2009-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Vedtægter: 2009-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2007-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 2., 1260 København K (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2007-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2007-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2007-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensegade 15, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2007-02-06 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 fjernes Revisor: REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensegade 15, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2005-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Klerkegade 6, 2. th., 1308 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klerkegade 6, 2. th., 1308 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Klerkegade 6, 2. th., 1308 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 tilføjes Revisor: REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Revisor: Revisor Teamwork (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klerkegade 6, 2. th., 1308 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 tilføjes Direktion: Peter Soldbro Dubin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-09-03)
Den 2001-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Navne: PSD ApS (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2001-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-02-15 tilføjes Revisor: Revisor Teamwork (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Stiftere: Peter Soldbro Dubin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2001-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)