Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-30 fjernes Direktion: Pie Lerche (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-30 fjernes Navne: TANDLÆGESELSKABET PIE LERCHE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Stiftere: Pie Lerche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2001-09-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-19 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 tilføjes Vedtægter: 2001-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 tilføjes Direktion: Pie Lerche (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2001-09-17)
Den 2001-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Navne: TANDLÆGESELSKABET PIE LERCHE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Stiftere: Pie Lerche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)